M Fabrice DURET
Administrateur de COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES
M Fabrice DURET a 51 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES
M Fabrice DURET peut être contacté au siège de la société COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES par courrier à l'adresse COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES CAVAC VILLEJESUS ROUTE DE VILLEFAGNAN BP 12 16140 VILLEJESUS FRANCE
La société COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES est principalement dirigée par M Fabrice DURET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
La société COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78126127600013.
- M Christian TRAINAUD, Administrateur (1948) depuis le 29 mars 2013
- M Claude MAGNANT, Administrateur (1963) depuis le 29 mars 2013
- M Didier PRUDHOMME, Administrateur (1959) depuis le 10 juin 2017
- M Dominique GENOTTIN, Président (1962) depuis le 24 mars 2016
- M Eric GIRE, Administrateur (1962) depuis le 10 juin 2017
- M Fabrice DURET, Administrateur (1971) depuis le 10 juin 2017
- M Jean-Luc DAVID, Administrateur (1962) depuis le 31 mars 2012
- M Jean-Pierre MATARD, Administrateur (1957) depuis le 29 mars 2013
- M Nicolas COIRARD, Administrateur (1981) depuis le 20 mars 2014
- M Patrick FERRAND, Administrateur (1953) depuis le 29 mars 2013
- M Samuel LALOUX, Administrateur (1977) depuis le 10 juin 2017
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES est de 59 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain QUINTARD, Directeur général (1947) du 30 décembre 2003 au 14 mars 2006
- M Didier SOURISSEAU, Président (1962) du 30 décembre 2003 au 31 mars 2012
- M Didier SOURISSEAU, Président (1962) du 31 mars 2012 au 24 mars 2016
- M Gerard BELAIR, Administrateur (1953) du 30 décembre 2003 au 31 mars 2012
- M Jean BERTRAND, Administrateur (1954) du 06 mai 2008 au 31 mars 2012
- M Jean BOIREAU, Administrateur (1946) du 30 décembre 2003 au 06 mai 2008
- M Jean DAVID, Administrateur (1962) du 06 mai 2008 au 31 mars 2012
- M Jean-Luc BERTRAND, Administrateur (1954) du 31 mars 2012 au 25 avril 2012
- M Michel CAILLAUD, Directeur général (1964) du 14 mars 2006 au 31 mars 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDIT ET COMMISSARIAT DE L`OUEST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 mars 2016
- GROUPE EXPERTS CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES | |
Sigle de l'entreprise | CAVAC | |
Entrepreneurs individuels | COOP AGRIC VILLEJESUS APPRO CEREALES | |
Identifiant de l'entreprise | 781261276 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RTE DE VILLEFAGNAN 16140 VILLEJESUS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 13 712 000,00 | |
Résultat net | 171 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale | 4621Z | |
Première activité | 4621Z | |
Deuxième activité | 4675Z | |
Troisième activité | 4674A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 011 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 000 |
Immobilisation corporelle | 929 000 |
Immobilisation financière | 77 000 |
Actif circulant net | 3 533 000 |
Stock | 580 000 |
Avance | 6 000 |
Créance | 2 088 000 |
Placement | 859 000 |
Total Actif | 4 544 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 785 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 54 000 |
Dette | 1 705 000 |
Total Passif | 4 544 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 712 000 |
Produit d'exploitation | 13 714 000 |
Charge d'exploitation | 13 567 000 |
Résultat d'exploitation | 147 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | 18 000 |
Résultat courrant | 165 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 210 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | 171 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
Président de la société : SOURISSEAU Didier Elie MarieDirecteur : CAILLAUD Michel. Administrateur : DAVID Jean-Luc Pierre Maurice. Administrateur : BERTRAND Jean-Luc.
Président : SOURISSEAU Didier, Elie, Marie Directeur : CAILLAUD Michel Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice Administrateur : BERTRAND Jean-Luc Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : SOURISSEAU Didier, Elie, Marie Directeur : CAILLAUD Michel Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : SOURISSEAU Didier, Elie, Marie Directeur : CAILLAUD Michel Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice Administrateur : FERRAND Patrick, François, Maxime Administrateur : MATARD Jean-Pierre Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice Administrateur : MAGNANT Claude, François Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : SOURISSEAU Didier, Elie, Marie Directeur : CAILLAUD Michel Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice Administrateur : FERRAND Patrick, François, Maxime Administrateur : MATARD Jean-Pierre Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice Administrateur : MAGNANT Claude, François Administrateur : COIRARD Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie Directeur : CAILLAUD Michel Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice Administrateur : FERRAND Patrick, François, Maxime Administrateur : MATARD Jean-Pierre Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice Administrateur : MAGNANT Claude, François Administrateur : COIRARD Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie ; Directeur : CAILLAUD Michel ; Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice ; Administrateur : FERRAND Patrick, François, Maxime ; Administrateur : MATARD Jean-Pierre ; Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice ; Administrateur : MAGNANT Claude, François ; Administrateur : COIRARD Nicolas ; Administrateur : DURET Fabrice ; Administrateur : GIRE Eric, Jean, Pierre ; Administrateur : LALOUX Samuel, Jean, Marc ; Administrateur : PRUDHOMME Didier, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie ; Directeur : CAILLAUD Michel ; Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice ; Administrateur : FERRAND Patrick, François, Maxime ; Administrateur : MATARD Jean-Pierre ; Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice ; Administrateur : MAGNANT Claude, François ; Administrateur : COIRARD Nicolas ; Administrateur : DURET Fabrice ; Administrateur : GIRE Eric, Jean, Pierre ; Administrateur : LALOUX Samuel, Jean, Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie ; Directeur : CAILLAUD Michel ; Administrateur : DAVID Jean-Luc, Pierre, Maurice ; Administrateur : MATARD Jean-Pierre ; Administrateur : TRAINAUD Christian, Maurice ; Administrateur : MAGNANT Claude, François ; Administrateur : COIRARD Nicolas ; Administrateur : DURET Fabrice ; Administrateur : GIRE Eric, Jean, Pierre ; Administrateur : LALOUX Samuel, Jean, Marc ; Administrateur : PRUDHOMME Didier, Jean-Pierre ; Administrateur : CHARTIER Antoine, Emmanuel ; Administrateur : MEGRET Jérôme ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET COMMISSARIAT DE L'OUEST (SARL)
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie ; Administrateur : MAGNANT Claude, François ; Administrateur : COIRARD Nicolas ; Administrateur : DURET Fabrice ; Administrateur : GIRE Eric, Jean, Pierre ; Administrateur : LALOUX Samuel, Jean, Marc ; Administrateur : PRUDHOMME Didier, Jean-Pierre ; Administrateur : CHARTIER Antoine, Emmanuel ; Administrateur : MEGRET Jérôme ; Administrateur : DAVID Jean-Luc Pierre Maurice ; Directeur : CAILLAUD Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : HUYGHE Franck
Président : GENOTTIN Dominique, Louis, Marie ; Administrateur : MAGNANT Claude, François ; Administrateur : COIRARD Nicolas ; Administrateur : DURET Fabrice ; Administrateur : GIRE Eric, Jean, Pierre ; Administrateur : LALOUX Samuel, Jean, Marc ; Administrateur : PRUDHOMME Didier, Jean-Pierre ; Administrateur : CHARTIER Antoine, Emmanuel ; Administrateur : MEGRET Jérôme ; Administrateur : DAVID Jean-Luc Pierre Maurice ; Administrateur : BOULNOIS Patrick, Michel, Joseph ; Directeur : CAILLAUD Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE EXPERTS CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : HUYGHE Franck