M Yannick CADEC
Gérant de HOLDING CADEC
M Yannick CADEC a 72 ans ( naissance en 1950), est Gérant de la société HOLDING CADEC
M Yannick CADEC peut être contacté au siège de la société HOLDING CADEC par courrier à l'adresse HOLDING CADEC VAL D ORSON 3 RUE DU PASSAVENT 35770 VERN SUR SEICHE FRANCE, par téléphone au 02Â 99Â 62Â 81Â 28 ou par fax au 02Â 99Â 00Â 46Â 51
La société HOLDING CADEC est principalement dirigée par M Yannick CADEC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HOLDING CADEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43192313500021.
- M Regis CADEC, Gérant (1972) depuis le 21 juin 2013
- M Stephane CADEC, Gérant (1970) depuis le 21 juin 2013
- M Yannick CADEC, Gérant (1950) depuis le 19 janvier 2005
- MME Jeannine CADEC, Gérant (1952) depuis le 21 juin 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société HOLDING CADEC est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Jeannine FELGINES, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 21 juin 2013
Dirigeants personne morale:
3 RUE DU PASSAVENT
35770 VERN SUR SEICHE
Téléphone : 02Â 99Â 62Â 81Â 28 Société
HOLDING CADEC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING CADEC | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING CADEC | |
Identifiant de l'entreprise | 431923135 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 3 RUE DU PASSAVENT 35770 VERN SUR SEICHE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 14 janvier 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43192313500021 | HOLDING CADEC VAL D ORSON 3 RUE DU PASSAVENT 35770 VERN SUR SEICHE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant associé indéfiniment responsable : FELGINES Jeannine Suzanne Eugenie. Gérant associé indéfiniment responsable : CADEC Yannick. Associé indéfiniment responsable : CADEC Régis Thierry Yannick. Associé indéfiniment responsable : CADEC Stéphane.
Gérant Associé indéfiniment responsable : FELGINES Jeannine Suzanne Eugenie Gérant Associé indéfiniment responsable : CADEC Yannick Gérant Associé indéfiniment responsable : CADEC Régis Thierry Yannick modification le 19 Juin 2013 Gérant Associé indéfiniment responsable : CADEC Stéphane modification le 19 Juin 2013