M Christophe KLEPMANN
Gérant de SBLC
M Christophe KLEPMANN a 55 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société SBLC
M Christophe KLEPMANN peut être contacté au siège de la société SBLC par courrier à l'adresse SBLC OZONE BASE NAUTIQUE RUE BASILE CAPET 80120 QUEND FRANCE
La société SBLC est principalement dirigée par M Christophe KLEPMANN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités récréatives et de loisirs ,flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, parcs de loisirs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9329Z (Autres activités récréatives et de loisirs), les activités sont :
- Autres activités récréatives et de loisirs
- l'exploitation de jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, etc.
- les activités des parcs de loisirs (sans hébergement)
- l'exploitation d'installations de transport de plaisance (marinas)
- l'exploitation des domaines skiables
- la location d'équipements de loisirs et d'agrément dans le cadre d'installations récréatives
- les foires et salons de nature récréative
- les activités des plages, y compris la location de matériels tels que les cabines de bain, vestiaires, sièges, etc.
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n'est pas prédominant
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée mécanique (cf49.39C)
- les croisières de pêche (cf50.10Z et 50.30Z)
- la mise à disposition d'espaces et d'installations pour des séjours de courte durée dans des parcs de loisirs et des forêts, ainsi que dans des terrains de camping (cf55.30Z)
- les parcs pour caravanes, les camps de loisirs, les camps de chasse et de pêche et les terrains de camping (cf55.30Z)
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant (cf56.30Z)
- les troupes de théâtre et de cirque (cf90.01Z)
La société SBLC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/06/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43194699500013.
- M Christophe KLEPMANN, Gérant (1967) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Herve QUIGNON, Gérant (1947) du 23 janvier 2010 au 21 mai 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SBLC | |
Entrepreneurs individuels | SBLC | |
Identifiant de l'entreprise | 431946995 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RUE BASILE CAPET 80120 QUEND | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 juin 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 juin 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 269 676,00 | |
Résultat net | 13 692,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs | |
Activité principale de l'entreprise | 9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Autres activités récréatives et de loisirs | |
Synonyme | flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, parcs de loisirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 153 151 |
Immobilisation incorporelle | 81 744 |
Immobilisation corporelle | 70 531 |
Immobilisation financière | 876 |
Actif circulant net | 31 347 |
Stock | 347 |
Avance | 0 |
Créance | 5 522 |
Placement | 25 478 |
Total Actif | 184 501 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 64 015 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 120 485 |
Total Passif | 184 501 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 269 676 |
Produit d'exploitation | 269 678 |
Charge d'exploitation | 265 930 |
Résultat d'exploitation | 3 748 |
Produit financier net | 30 |
Charge financière | 2 351 |
Résultat financier | -2 320 |
Résultat courrant | 1 427 |
Produit exceptionnel | 15 014 |
Charges exceptionnelles | 409 |
Résultat exceptionnel | 14 604 |
Résultat net | 13 692 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43194699500013 | SBLC OZONE BASE NAUTIQUE RUE BASILE CAPET 80120 QUEND FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30