M Jerome RUBINSTEIN
Président de F2J REMAN CHAUMONT
M Jerome RUBINSTEIN a 48 ans ( naissance en 1976), est Président de la société F2J REMAN CHAUMONT
M Jerome RUBINSTEIN peut être contacté au siège de la société F2J REMAN CHAUMONT par courrier à l'adresse F2J REMAN CHAUMONT ROUTE DE NEUILLY 52000 CHAUMONT FRANCE, par téléphone au 0325320681 ou par fax au 03Â 25Â 32Â 06Â 81
La société F2J REMAN CHAUMONT est principalement dirigée par M Jerome RUBINSTEIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d'avions & de véhicules ,fabricant de moteurs, fabricant de turbines
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2811Z (Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d'avions & de véhicules), les activités sont :
- Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d'avions & de véhicules
- la fabrication de moteurs à piston à combustion interne, à l'exclusion des moteurs pour véhicules automobiles, aéronefs et motocycles :
- moteurs pour navires et bateaux
- moteurs pour véhicules ferroviaires
- la fabrication de pistons, segments de piston, carburateurs pour tous types de moteurs à combustion interne
- la fabrication de soupapes d'admission et d'échappement pour moteurs à combustion interne
- la fabrication de turbines et de leurs parties :
- turbines à vapeur
- turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
- turbines éoliennes
- turbines à gaz, à l'exception des turboréacteurs et des turbopropulseurs pour la propulsion d'aéronefs
- la fabrication d'ensembles turbine-chaudière
- la fabrication de turbines génératrices
- la fabrication de moteurs pour des applications industrielles
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de génératrices électriques (à l'exception des turbines génératrices) (cf27.11Z)
- la fabrication de groupes électrogènes à moteur (à l'exception des turbines génératrices) (cf27.11Z)
- la fabrication d'équipements et de composants électriques pour moteurs à combustion interne (cf29.31Z)
- la fabrication de moteurs pour la propulsion de véhicules automobiles, d'aéronefs ou de motocycles (cf29.10Z, 30.30Z et 30.91Z)
- la fabrication de turboréacteurs et de turbopropulseurs (cf30.30Z)
La société F2J REMAN CHAUMONT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/06/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43202382800010.
- M Jean-Pierre DANIEL, Directeur général (1950) depuis le 05 avril 2017
- M Jerome RUBINSTEIN, Président (1976) depuis le 05 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société F2J REMAN CHAUMONT est de 61 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud DE PATOUL, Président (1968) du 23 mars 2016 au 05 avril 2017
- M Denis TREMEAU, Président (1950) du 02 décembre 2003 au 09 octobre 2010
- M Jean-Louis BERTRAND, Administrateur (1952) du 02 décembre 2003 au 11 octobre 2005
- M Laurent DELCHER, Président (1982) du 02 août 2012 au 23 mars 2016
- M Matthew BULLEY, Président (1975) du 09 octobre 2010 au 02 août 2012
- M Michel MEZERETTE, Administrateur (1948) du 02 décembre 2003 au 11 octobre 2005
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | F2J REMAN CHAUMONT | |
Entrepreneurs individuels | F2J REMAN CHAUMONT | |
Identifiant de l'entreprise | 432023828 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | RTE DE NEUILLY 52000 CHAUMONT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 juin 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 juin 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 22 088 000,00 | |
Résultat net | -956 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2811Z : Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d'avions & de véhicules | |
Activité principale de l'entreprise | 2811Z : Fabrication moteurs & turbines sf moteurs d'avions & de véhicules | |
Activité principale | 2811Z | |
Première activité | 2811Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Troisième activité | 4531Z | |
Quatrième activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules | |
Synonyme | fabricant de moteurs, fabricant de turbines | |
Principal | fabricant de moteurs et turbines |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 150 000 |
Immobilisation incorporelle | 760 |
Immobilisation corporelle | 969 000 |
Immobilisation financière | 181 000 |
Actif circulant net | 3 807 000 |
Stock | 2 305 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 502 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 4 958 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 299 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 129 000 |
Dette | 7 128 000 |
Total Passif | 4 958 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 22 088 000 |
Produit d'exploitation | 22 207 000 |
Charge d'exploitation | 22 856 000 |
Résultat d'exploitation | -649 000 |
Produit financier net | 53 000 |
Charge financière | 156 000 |
Résultat financier | -102 000 |
Résultat courrant | -751 000 |
Produit exceptionnel | 297 000 |
Charges exceptionnelles | 502 000 |
Résultat exceptionnel | -206 000 |
Résultat net | -956 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43202382800010 | F2J REMAN CHAUMONT ROUTE DE NEUILLY 52000 CHAUMONT FRANCE |
43202382800010 | F2J REMAN CHAUMONT ROUTE DE NEUILLY 52000 CHAUMONT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 03 80 37 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chaumont.fr.
Les greffiers sont : CROZAT Anne-Laure
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-12h/14h-17h Ven:9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00887 Métallurgie Eure
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01966 Métallurgie Loiret
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00920 Métallurgie Vienne
Président : BULLEY Matthew, James Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : ZEIMETT Patrick Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Président : BULLEY Matthew, James Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Président : DELCHER Laurent, Michel, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Président : DE PATOUL Arnaud, Maurice Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Président : RUBINSTEIN Jérôme, Yves, Jacques ; Directeur général : DANIEL Jean-Pierre, Marie, Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Président : RUBINSTEIN Jérôme, Yves, Jacques ; Directeur général : DANIEL Jean-Pierre, Marie, Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT (SAS)
Président : RUBINSTEIN Jérôme, Yves, Jacques ; Directeur général : DANIEL Jean-Pierre, Marie, Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VIZZAVONA