M Bertrand BONELLI
Gérant de LES CERCLES DE LA FORME
M Bertrand BONELLI a 65 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société LES CERCLES DE LA FORME
M Bertrand BONELLI peut être contacté au siège de la société LES CERCLES DE LA FORME par courrier à l'adresse LES CERCLES DE LA FORME CERCLE REPUBLIQUE 11 RUE DE MALTE 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143716881 ou par fax au 01Â 48Â 07Â 39Â 80
La société LES CERCLES DE LA FORME est principalement dirigée par M Bertrand BONELLI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres enseignements ,cours de soutien, soutien scolaire, cours de langues, formation informatique, formation religieuse, catéchisme, maître nageur, moniteurs de ski
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559B (Autres enseignements), les activités sont :
- Autres enseignements
- les autres activités éducatives ne pouvant pas être classées par niveau
- le tutorat universitaire
- les centres de formation offrant des cours de rattrapage
- les cours de révision en vue d'examens professionnels
- les activités de soutien scolaire, généralement à domicile, dispensées par des organismes ou des professeurs indépendants (leçon, aide aux devoirs, etc.)
- les cours de langues et de compétences conversationnelles, hors formation professionnelle continue
- la formation informatique, hors formation professionnelle continue
- l'instruction religieuse
- la formation à la survie
- la formation à l'art oratoire
- la formation à la lecture rapide
Mais sont exclues les activités :
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
- l'organisation d'activités de soutien scolaire sans prestation de service d'enseignement (cf85.60Z)
La société LES CERCLES DE LA FORME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/07/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43241499300019.
- M Bertrand BONELLI, Gérant (1957) depuis le 21 janvier 2012
Anciens dirigeants :
- M Pierre CAPORALI, Gérant (1976) du 19 janvier 2005 au 21 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
11 RUE DE MALTE
75011 PARIS 11
Téléphone : 0143716881 Société
LES CERCLES DE LA FORME
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES CERCLES DE LA FORME | |
Entrepreneurs individuels | LES CERCLES DE LA FORME | |
Identifiant de l'entreprise | 432414993 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 11 RUE DE MALTE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 11 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 7 622,45 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 11 juillet 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 394 098,00 | |
Résultat net | 37 198,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559B : Autres enseignements | |
Activité principale de l'entreprise | 8559B : Autres enseignements | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Autres enseignements | |
Synonyme | cours de soutien, soutien scolaire, cours de langues, formation informatique, formation religieuse, catéchisme, maître nageur, moniteurs de ski | |
Principal | soutien scolaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 481 510 |
Immobilisation incorporelle | 50 374 |
Immobilisation corporelle | 387 691 |
Immobilisation financière | 43 445 |
Actif circulant net | 594 180 |
Stock | 1 505 |
Avance | 0 |
Créance | 418 058 |
Placement | 174 617 |
Total Actif | 1 075 690 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 458 589 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 989 |
Dette | 614 111 |
Total Passif | 1 075 689 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 394 098 |
Produit d'exploitation | 394 098 |
Charge d'exploitation | 315 323 |
Résultat d'exploitation | 78 775 |
Produit financier net | 470 |
Charge financière | 2 098 |
Résultat financier | -1 628 |
Résultat courrant | 77 147 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 16 882 |
Résultat exceptionnel | -16 882 |
Résultat net | 37 198 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43241499300019 | LES CERCLES DE LA FORME CERCLE REPUBLIQUE 11 RUE DE MALTE 75011 PARIS FRANCE |
43241499300027 | LES CERCLES DE LA FORME CERCLE DE LA FORME TOLBIAC 13 RUE GUYTON DE MORVEAU 75013 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
modification du Gérant Caporali, Pierre Alexandre, nomination du Gérant : Bonelli, Bertrand
Séquestre Juridique de l' Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Cedex 1 pour la validité et la correspondance.
Directeur général partant : B&S FITNESS CONSULT