M Jean AUCOUTURIER
Administrateur de TENNIS JEAN BECKER
M Jean AUCOUTURIER a 88 ans ( naissance en 1936), est Administrateur de la société TENNIS JEAN BECKER
M Jean AUCOUTURIER peut être contacté au siège de la société TENNIS JEAN BECKER par courrier à l'adresse TENNIS JEAN BECKER 58 B RUE DE CANTELOUP 33170 GRADIGNAN FRANCE, par téléphone au 0800818900 ou par fax au 04Â 91Â 78Â 69Â 12
La société TENNIS JEAN BECKER est principalement dirigée par M Jean AUCOUTURIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4299Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.), les activités sont :
- Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
- la construction d'installations industrielles (à l'exception des bâtiments) telles que :
- raffineries
- usines chimiques
- les travaux de construction (autres que de bâtiments) tels que :
- installations sportives extérieures
- la construction de terrains de jeux (grand jeu, petit jeu, tennis, golf, etc.) et d'aires de loisirs
- le lotissement de terrains, avec viabilisation (par exemple par l'ajout de routes, d'infrastructures de réseaux, etc.)
- l'aménagement de parcelles de cimetières
- l'aménagement de zones rurales et le remembrement
- la promotion immobilière de :
- zones d'activités et marchés d'intérêt national, régional ou local
- équipements locaux (aménagements de bassins fluviaux, de ports de plaisance, d'autoroutes, de stations de sports d'hivers, ou balnéaires, etc.)
- l'aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
Mais sont exclues les activités :
- la construction de piscines extérieures (cf43.99D)
- l'installation de machines et d'équipements industriels (cf33.20)
- le lotissement de terrains, sans viabilisation (cf68.10Z)
- les services de maîtrise d'Åuvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
La société TENNIS JEAN BECKER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/09/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43270966500017.
- M Jean AUCOUTURIER, Administrateur (1936) depuis le 09 juillet 2011
- M Jean-Francois BELLEGARDE, Administrateur (1942) depuis le 09 juillet 2011
- M Pascal AUCOUTURIER, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 09 juillet 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société TENNIS JEAN BECKER est de 77 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain THEVENIN, Administrateur (1938) du 13 juillet 2004 au 09 juillet 2011
- M Jean AUCOUTURIER, Administrateur (1936) du 30 décembre 2003 au 09 juillet 2011
- M Pascal AUCOUTURIER, Président du conseil d`administration (1962) du 30 décembre 2003 au 09 juillet 2011
- M Pascal AUCOUTURIER, Directeur général (1962) du 17 mai 2005 au 09 juillet 2011
- M Remy VEDERE, Administrateur (1927) du 30 décembre 2003 au 13 juillet 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TENNIS JEAN BECKER | |
Entrepreneurs individuels | TENNIS JEAN BECKER | |
Identifiant de l'entreprise | 432709665 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 58 B RUE DE CANTELOUP 33170 GRADIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 04 août 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 04 août 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 029 000,00 | |
Résultat net | 43 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | |
Synonyme | constructeur | |
Principal | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 38 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 28 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 1 674 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 674 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 711 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 98 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 48 000 |
Dette | 1 566 000 |
Total Passif | 1 711 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 029 000 |
Produit d'exploitation | 3 165 000 |
Charge d'exploitation | 3 057 000 |
Résultat d'exploitation | 108 000 |
Produit financier net | 15 000 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | 110 000 |
Produit exceptionnel | 420 |
Charges exceptionnelles | 48 000 |
Résultat exceptionnel | -48 000 |
Résultat net | 43 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43270966500017 | TENNIS JEAN BECKER 58 B RUE DE CANTELOUP 33170 GRADIGNAN FRANCE |
43270966500017 | TENNIS JEAN BECKER 58 B RUE DE CANTELOUP 33170 GRADIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du conseil d'administration et directeur général : AUCOUTURIER Pascal Jean Charles Hubert modification le 07 Avril 2005 Administrateur : AUCOUTURIER Jean Louis Serge Marcel en fonction le 06 Septembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : SUSSAN Nicolas en fonction le 06 Septembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : SUSSAN Alain en fonction le 06 Septembre 2000 Administrateur : BELLEGARDE Jean-François en fonction le 01 Juillet 2011
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux avec les pouvoirs : surveillance, mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et désignant administrateur Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux avec les pouvoirs : assister.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.
La liste des créances de l\'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.