M Alain CADI
Administrateur de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N.
M Alain CADI a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N.
M Alain CADI peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. par courrier à l'adresse SOC EXPLOIT CASINO NOIRETABLE S E C N QUARTIER QUARTIER CROIX DE MISSION 42440 NOIRETABLE FRANCE, par téléphone au 04Â 77Â 24Â 79Â 29
La société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. est principalement dirigée par M Alain CADI qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Organisation de jeux de hasard et d'argent ,française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9200Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
- la vente de billets de loterie
- l'exploitation de machines à sous automatiques
- l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- la prise de paris et autres opérations de paris
- les paris mutuels hors hippodrome
La société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43318998200013.
- M Alain CADI, Administrateur (1944) depuis le 19 janvier 2005
- M Antoine HERBOUX, Administrateur (1961) depuis le 11 mai 2012
- M Francis RAINEAU, Administrateur (1953) depuis le 08 mai 2013
- M Jerome LAMBOLEY, Administrateur (1969) depuis le 17 septembre 2013
- M Olivier RAINEAU, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 19 janvier 2005
- M Olivier RAINEAU, Administrateur (1958) depuis le 25 mars 2008
- M Olivier RAINEAU, Directeur général (1958) depuis le 30 avril 2016
- M Patrick FOUCAULT, Directeur général délégué (1963) depuis le 19 novembre 2013
- M Steven LAURENT, Administrateur (1979) depuis le 08 mai 2013
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. est de 62 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine HERBOUX, Directeur général (1961) du 15 juillet 2008 au 11 mai 2012
- M Antoine HERBOUX, Administrateur (1961) du 07 juillet 2009 au 11 mai 2012
- M Aurelien DERAND-ROLLIN, Directeur général délégué (1976) du 03 août 2012 au 17 septembre 2013
- M Henri CARADET, Directeur général (1952) du 19 janvier 2005 au 25 mars 2008
- M Olivier BEUZELIN, Administrateur (1972) du 09 juin 2009 au 03 août 2012
- M Rene BLANCHARD, Directeur général délégué (1934) du 19 janvier 2005 au 25 mars 2008
Dirigeants personne morale:
- CASINO DU GOLFE, Administrateur depuis le 25 mars 2008
- CENTAURE, Administrateur depuis le 08 mai 2013
- SUD EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 avril 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 février 2019 : HERBOUX Antoine Alain Marcel nom d'usage : HERBOUX devient directeur général délégué. FOUCAULT Patrick Michel nom d'usage : FOUCAULT n'est plus directeur général délégué. FOUCAULT Patrick Michel nom d'usage : FOUCAULT n'est plus Administrateur)
- 11 juillet 2021 : RAINEAU Laura Carole nom d'usage : RAINEAU devient administrateur. CADI Alain nom d'usage : CADI n'est plus Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE S.E.C.N. | |
Identifiant de l'entreprise | 433189982 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | QUARTIER CROIX DE MISSION 42440 NOIRETABLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 11 octobre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 11 octobre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 030 000,00 | |
Résultat net | -142 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité principale de l'entreprise | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Jeux | |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 414 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 382 000 |
Immobilisation financière | 25 000 |
Actif circulant net | 608 000 |
Stock | 23 000 |
Avance | 390 |
Créance | 189 000 |
Placement | 395 000 |
Total Actif | 1 022 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 66 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 181 000 |
Dette | 775 000 |
Total Passif | 1 022 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 030 000 |
Produit d'exploitation | 3 291 000 |
Charge d'exploitation | 3 466 000 |
Résultat d'exploitation | -175 000 |
Produit financier net | 220 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | -178 000 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 44 000 |
Résultat exceptionnel | -32 000 |
Résultat net | -142 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43318998200013 | SOC EXPLOIT CASINO NOIRETABLE S E C N QUARTIER QUARTIER CROIX DE MISSION 42440 NOIRETABLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02257 Casinos
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00650 Métallurgie cadres
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
RAUNEAU (Olivier), président du conseil d'administration devient directeur général, président du conseil d'administration et administrateur ; retrait du directeur général et administrateur : CARADET (Henri) ; nomination en qualité d'administrateur de la Société Casino du Golf.
modification des organes : RAINEAU (Olivier), directeur général Pca et administrateur est nommé directeur général et administrateur ; nomination de HERBOUX (Antoine) en qualité de directeur général et administateur
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier. Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel. Administrateur : RAINEAU Olivier. Administrateur : CADI Alain. Administrateur : CASINO DU GOLFE. Administrateur : BEUZELIN Olivier. Commissaire aux comptes titulaire : FERIGOULE Jean-Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel.
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Administrateur : BEUZELIN Olivier Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012 Directeur général délégué : DERAND Aurélien Pierre Pascal en fonction le 01 Août 2012 Administrateur : DERAND Aurélien Pierre Pascal en fonction le 01 Août 2012
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012 Directeur général délégué : DERAND Aurélien Pierre Pascal en fonction le 01 Août 2012 Administrateur : DERAND Aurélien Pierre Pascal en fonction le 01 Août 2012 Administrateur : CENTAURE en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAURENT Steven en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAMBOLEY Jérôme en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : RAINEAU Francis en fonction le 06 Mai 2013
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012 Administrateur : CENTAURE en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAURENT Steven en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAMBOLEY Jérôme modification le 13 Septembre 2013 Administrateur : RAINEAU Francis en fonction le 06 Mai 2013 Directeur général délégué : LAMBOLEY Jérôme en fonction le 13 Septembre 2013
Président du conseil d'administration : RAINEAU Olivier Directeur général : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012 Administrateur : CENTAURE en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAURENT Steven en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAMBOLEY Jérôme modification le 13 Septembre 2013 Administrateur : RAINEAU Francis en fonction le 06 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : FOUCAULT Patrick Michel en fonction le 15 Novembre 2013
Président du conseil d'administration Directeur général : RAINEAU Olivier modification le 28 Avril 2016 Administrateur : RAINEAU Olivier Administrateur : HERBOUX Antoine Alain Marcel Administrateur : CADI Alain Administrateur : CASINO DU GOLFE Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Michel Commissaire aux comptes titulaire : SUD EXPERTS en fonction le 09 Mai 2012 Administrateur : CENTAURE en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAURENT Steven en fonction le 06 Mai 2013 Administrateur : LAMBOLEY Jérôme modification le 13 Septembre 2013 Administrateur : RAINEAU Francis en fonction le 06 Mai 2013 Directeur général délégué Administrateur : FOUCAULT Patrick Michel en fonction le 15 Novembre 2013
HERBOUX Antoine Alain Marcel nom d'usage : HERBOUX devient directeur général délégué. FOUCAULT Patrick Michel nom d'usage : FOUCAULT n'est plus directeur général délégué. FOUCAULT Patrick Michel nom d'usage : FOUCAULT n'est plus Administrateur
RAINEAU Laura Carole nom d'usage : RAINEAU devient administrateur. CADI Alain nom d'usage : CADI n'est plus Administrateur