M Gerard SENECAL
Gérant de SCEA DE LA BOISSIERE
M Gerard SENECAL a 78 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société SCEA DE LA BOISSIERE
M Gerard SENECAL peut être contacté au siège de la société SCEA DE LA BOISSIERE par courrier à l'adresse SCEA DE LA BOISSIERE RUE DE LA BOISSAYE ECARDENVILLE SUR EURE 27490 CLEF VALLEE D EURE FRANCE, par téléphone au 0962182372
La société SCEA DE LA BOISSIERE est principalement dirigée par M Gerard SENECAL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société SCEA DE LA BOISSIERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/11/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43348448200016.
- M Gerard SENECAL, Gérant (1944) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- MME Clothilde SENECAL, Gérant (1947) du 08 février 2005 au 16 janvier 2016
- MME Clothilde SENECAL, Gérant (1947) du 16 janvier 2016 au 30 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCEA DE LA BOISSIERE | |
Entrepreneurs individuels | SCEA DE LA BOISSIERE | |
Identifiant de l'entreprise | 433484482 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LA BOISSAYE 27490 CLEF VALLEE D'EURE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 novembre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 novembre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43348448200016 | SCEA DE LA BOISSIERE RUE DE LA BOISSAYE ECARDENVILLE SUR EURE 27490 CLEF VALLEE D EURE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 32 22 37 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evreux.fr.
Les greffiers sont : BOURCIER Sybille , De JUNNEMANN Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h30
Gérant Associé indéfiniment responsable : LENOBLE Clothilde Odette Marguerite modification le 14 Janvier 2016 Associé indéfiniment responsable : SENECAL Géraldine en fonction le 14 Janvier 2016 Gérant Associé indéfiniment responsable : SENECAL Gérard en fonction le 14 Janvier 2016 Associé indéfiniment responsable : SENECAL Angeline en fonction le 14 Janvier 2016