M Bruno BIOTEAU
Commissaire aux comptes suppléant de BMP
M Bruno BIOTEAU a 67 ans ( naissance en 1955), est Commissaire aux comptes suppléant de la société BMP
M Bruno BIOTEAU peut être contacté au siège de la société BMP par courrier à l'adresse BMP 11 13 11 RUE D ESTIENNE D ORVES 78500 SARTROUVILLE FRANCE
La société BMP est principalement dirigée par M Bruno BIOTEAU qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société BMP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43412376600033.
- M Bruno BIOTEAU, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 06 août 2015
Anciens dirigeants :
- M Jacques BODET, Président (1951) du 19 janvier 2005 au 07 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- SOCITEC GROUP, Président depuis le 17 novembre 2016
- SOREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 juillet 2016
- ANTARES, Président du 07 novembre 2015 au 17 novembre 2016
- SOREX SA, Commissaire aux comptes titulaire du 06 août 2015 au 26 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BMP | |
Entrepreneurs individuels | BMP | |
Identifiant de l'entreprise | 434123766 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 11 RUE D ESTIENNE D ORVES 78500 SARTROUVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 21 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 732 212,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 janvier 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 435 213,00 | |
Résultat net | 638 872,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 432 237 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 44 171 |
Immobilisation financière | 2 388 066 |
Actif circulant net | 322 435 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 309 321 |
Placement | 13 114 |
Total Actif | 2 754 671 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 898 190 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 856 481 |
Total Passif | 2 754 671 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 435 213 |
Produit d'exploitation | 435 217 |
Charge d'exploitation | 603 388 |
Résultat d'exploitation | -168 171 |
Produit financier net | 787 552 |
Charge financière | 4 956 |
Résultat financier | 782 596 |
Résultat courrant | 614 425 |
Produit exceptionnel | 606 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultat exceptionnel | 516 |
Résultat net | 638 872 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43412376600033 | BMP 11 13 11 RUE D ESTIENNE D ORVES 78500 SARTROUVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : BODET Jacques Commissaire aux comptes titulaire : SOREX SA Commissaire aux comptes suppléant : BIOTEAU Bruno
Président : ANTARES (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SOREX SA Commissaire aux comptes suppléant : BIOTEAU Bruno
Président : SOCITEC GROUP modification le 15 Novembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SOREX en fonction le 21 Juillet 2016