M Nino BUCCI
Gérant de CARTOPLASTI
M Nino BUCCI a 75 ans ( naissance en 1947), est Gérant de la société CARTOPLASTI
M Nino BUCCI peut être contacté au siège de la société CARTOPLASTI par courrier à l'adresse CARTOPLASTI ZONE ARTISANALE DES FORTS 22 RUE DES FORTS 28500 STE GEMME MORONVAL FRANCE
La société CARTOPLASTI est principalement dirigée par M Nino BUCCI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société CARTOPLASTI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/01/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43494281900021.
- M Nino BUCCI, Gérant (1947) depuis le 02 décembre 2003
Anciens dirigeants :
- M Alexandre BUCCI, Gérant (1991) du 15 octobre 2011 au 07 novembre 2015
- M Gonzague D`HALLUIN, Gérant (1966) du 29 mai 2007 au 07 juillet 2009
- M Jean-Pierre TOTH, Gérant (1949) du 02 juillet 2011 au 07 novembre 2015
- M Lucas BUCCI, Gérant (1993) du 25 octobre 2014 au 07 novembre 2015
- M Olivier ZOCCHEDDU, Gérant (1975) du 02 décembre 2003 au 07 novembre 2015
- M Pascal DOBELMANN, Co-gérant (1964) du 07 juillet 2009 au 12 février 2011
- M Vincent DESPIERRE, Gérant (1969) du 18 octobre 2013 au 07 novembre 2015
- M Xavier DENOBLE, Co-gérant (1964) du 07 juillet 2009 au 04 février 2012
- M Yovan NALOVIC, Gérant (1962) du 29 mars 2005 au 07 novembre 2015
- MME Anne RAVEAU, Gérant (1971) du 29 mai 2007 au 07 novembre 2015
- MME France BAYEUX, Co-gérant (1965) du 29 mars 2005 au 04 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARTOPLASTI | |
Entrepreneurs individuels | CARTOPLASTI | |
Identifiant de l'entreprise | 434942819 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 22 RUE DES FORTS 28500 SAINTE GEMME MORONVAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 02 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 7 700,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 mars 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 736 500,00 | |
Résultat net | 310,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 204 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 204 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 183 537 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 167 251 |
Placement | 16 286 |
Total Actif | 183 740 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 452 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 172 289 |
Total Passif | 183 740 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 736 500 |
Produit d'exploitation | 763 191 |
Charge d'exploitation | 763 451 |
Résultat d'exploitation | -260 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -260 |
Produit exceptionnel | 4 700 |
Charges exceptionnelles | 342 |
Résultat exceptionnel | 4 358 |
Résultat net | 310 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43494281900021 | CARTOPLASTI ZONE ARTISANALE DES FORTS 22 RUE DES FORTS 28500 STE GEMME MORONVAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Etude création diffusion exploitation de tous procédés concernant l'imprimerie l'impression l'emballage et la publicité sous toutes ses formes
Gérant(e) : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU. Co-Gérant : BUCCI Nino. Co-Gérant : ZOCCHEDDU Olivier. Co-Gérant : NALOVIC Yovan. Co-Gérant : BAYEUX France. Co-Gérant : DENOBLE Xavier. Co-Gérant : DOBELMANN Pascal.
Co-Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Co-Gérant : BUCCI Nino Co-Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Co-Gérant : NALOVIC Yovan Co-Gérant : BAYEUX France Co-Gérant : DENOBLE Xavier
Co-Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Co-Gérant : BUCCI Nino Co-Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Co-Gérant : NALOVIC Yovan Co-Gérant : BAYEUX France Co-Gérant : DENOBLE Xavier Co-Gérant : TOTH Jean-Pierre
Co-Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Co-Gérant : BUCCI Nino Co-Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Co-Gérant : NALOVIC Yovan Co-Gérant : BAYEUX France Co-Gérant : DENOBLE Xavier Co-Gérant : TOTH Jean-Pierre Co-Gérant : BUCCI Alexandre
Co-Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Co-Gérant : BUCCI Nino Co-Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Co-Gérant : NALOVIC Yovan Co-Gérant : TOTH Jean-Pierre Co-Gérant : BUCCI Alexandre
Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Gérant : BUCCI Nino Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Gérant : NALOVIC Yovan Gérant : TOTH Jean-Pierre Gérant : BUCCI Alexandre Gérant : DESPIERRE Vincent
Gérant : RAVEAU Anne né(e) BOUSSEAU Gérant : BUCCI Nino Gérant : ZOCCHEDDU Olivier Gérant : NALOVIC Yovan Gérant : TOTH Jean-Pierre Gérant : BUCCI Alexandre Gérant : DESPIERRE Vincent Gérant : BUCCI Lucas
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 02 Novembre 2015, désignant liquidateur Scp Olivier Zanni 34, rue d'Auron - 18000 Bourges . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.