M Takuo HATTORI
Président de KINYOSHA FRANCE
M Takuo HATTORI a 64 ans ( naissance en 1960), est Président de la société KINYOSHA FRANCE
M Takuo HATTORI peut être contacté au siège de la société KINYOSHA FRANCE par courrier à l'adresse KINYOSHA FRANCE 10 RUE AMPERE 91430 IGNY FRANCE, par téléphone au 0169332000 ou par fax au 01Â 69Â 33Â 19Â 99
La société KINYOSHA FRANCE est principalement dirigée par M Takuo HATTORI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société KINYOSHA FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43513441600021.
- M Laurent DANTAN, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 13 janvier 2017
- M Takuo HATTORI, Président (1960) depuis le 11 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société KINYOSHA FRANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel SAUVAGE, Directeur général non administrateur (1955) du 23 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Daniel SAUVAGE, Directeur général (1955) du 24 août 2004 au 07 janvier 2016
- M Hidetoshi YOKOZEKI, Président (1954) du 22 septembre 2009 au 10 janvier 2017
- M Koichi SHIMA, Président (1939) du 29 juin 2004 au 11 avril 2006
- M Yoshio AOYAMA, Président (1939) du 23 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Yosuke NAKANO, Président (1951) du 11 avril 2006 au 22 septembre 2009
Dirigeants personne morale:
- BUREAU D`ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS), Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 janvier 2016
- CADERAS MARTIN SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2017
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KINYOSHA FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | KINYOSHA FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 435134416 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 10 RUE AMPERE 91430 IGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 février 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 596 000,00 | |
Résultat net | -25 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 180 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 103 000 |
Immobilisation financière | 69 000 |
Actif circulant net | 2 554 000 |
Stock | 1 320 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 064 000 |
Placement | 170 000 |
Total Actif | 2 735 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 167 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 71 000 |
Dette | 2 496 000 |
Total Passif | 2 735 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 596 000 |
Produit d'exploitation | 4 705 000 |
Charge d'exploitation | 4 714 000 |
Résultat d'exploitation | -9 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | -21 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | -25 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43513441600021 | KINYOSHA FRANCE 10 RUE AMPERE 91430 IGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES modification le 11 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS) Directeur général : SAUVAGE Daniel Président : YOKOZEKI Hidetoshi en fonction le 04 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES modification le 11 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS) Président : YOKOZEKI Hidetoshi en fonction le 04 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES modification le 11 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS) Président : YOKOZEKI Hidetoshi en fonction le 04 Septembre 2009 Directeur général : HATTORI Takuo en fonction le 09 Mars 2016
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES modification le 11 Septembre 2006 ; Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS) ; Président : HATTORI Takuo modification le 06 Janvier 2017
Président : HATTORI Takuo ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (BEAS)
Président : YAMAGUCHI Masam ; Directeur général : HATTORI Takuo ; Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN SA ; Commissaire aux comptes suppléant : DANTAN Laurent