MME Celine ANE
Directeur général de FONSAG
MME Celine ANE a 51 ans ( naissance en 1971), elle est Directeur général de la société FONSAG
MME Celine ANE peut être contacté au siège de la société FONSAG par courrier à l'adresse FONSAG 41 ROUTE D ESPAGNE 31190 AUTERIVE FRANCE, par téléphone au 0561506119
La société FONSAG est principalement dirigée par MME Celine ANE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société FONSAG est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/07/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43842081200010.
- M Vincent ANE, Président (1971) depuis le 27 mars 2010
- MME Celine ANE, Directeur général (1971) depuis le 27 mars 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FONSAG est de 51 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean GLEIZES, Administrateur (1943) du 24 février 2004 au 06 mars 2010
- M Thierry JEGOUZO, Président (1966) du 24 février 2004 au 27 mars 2010
- MME Claudine GLEIZES, Administrateur (1945) du 24 février 2004 au 08 avril 2008
- MME Florence JEGOUZO, Directeur général (1966) du 24 février 2004 au 27 mars 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 mars 2008 : JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry n'est plus président du conseil d'administration et directeur général.. JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry devient président.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus directeur général délégué.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence devient directeur général.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus administrateur.. GLEIZES Jean nom d'usage : GLEIZES Jean n'est plus administrateur.. BIAU Claudine nom d'usage : GLEIZES Claudine n'est plus administrateur..)
- 02 avril 2010 : JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry n'est plus président. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus directeur général. ANE Vincent nom d'usage : ANE Vincent devient président. LEROUX Céline nom d'usage : ANE Céline devient directeur général.)
- 13 novembre 2014 : SODECAL AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée SERCO PARTNERS devient commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONSAG | |
Entrepreneurs individuels | FONSAG | |
Identifiant de l'entreprise | 438420812 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 41 RTE D ESPAGNE 31190 AUTERIVE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 juin 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 juin 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 8 784 000,00 | |
Résultat net | 161 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale | 4711D | |
Première activité | 4711D | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 210 000 |
Immobilisation incorporelle | 96 000 |
Immobilisation corporelle | 101 000 |
Immobilisation financière | 13 000 |
Actif circulant net | 1 006 000 |
Stock | 219 000 |
Avance | 0 |
Créance | 120 000 |
Placement | 668 000 |
Total Actif | 1 216 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 368 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 849 000 |
Total Passif | 1 216 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 784 000 |
Produit d'exploitation | 8 788 000 |
Charge d'exploitation | 8 591 000 |
Résultat d'exploitation | 197 000 |
Produit financier net | 27 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 16 000 |
Résultat courrant | 213 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 13 000 |
Résultat exceptionnel | 460 |
Résultat net | 161 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43842081200010 | FONSAG 41 ROUTE D ESPAGNE 31190 AUTERIVE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry n'est plus président du conseil d'administration et directeur général.. JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry devient président.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus directeur général délégué.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence devient directeur général.. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus administrateur.. GLEIZES Jean nom d'usage : GLEIZES Jean n'est plus administrateur.. BIAU Claudine nom d'usage : GLEIZES Claudine n'est plus administrateur..
JEGOUZO Thierry nom d'usage : JEGOUZO Thierry n'est plus président. GLEIZES Florence nom d'usage : JEGOUZO Florence n'est plus directeur général. ANE Vincent nom d'usage : ANE Vincent devient président. LEROUX Céline nom d'usage : ANE Céline devient directeur général.
SODECAL AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée SERCO PARTNERS devient commissaire aux comptes suppléant.