MME Sandrine CHAPUY
Gérant de SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE
MME Sandrine CHAPUY a 43 ans ( naissance en 1981), elle est Gérant de la société SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE
MME Sandrine CHAPUY peut être contacté au siège de la société SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE par courrier à l'adresse SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE 1 RUE AUGUSTE RODIN 25000 BESANCON FRANCE
La société SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE est principalement dirigée par MME Sandrine CHAPUY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activité des médecins généralistes ,médecin, médecin généraliste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8621Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- Activité des médecins généralistes
- les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
La société SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/07/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43868872300016.
- M Arnaud FLORES, Gérant (1987) depuis le 14 avril 2017
- M Benoit ECREMENT, Gérant (1964) depuis le 02 décembre 2003
- M Christophe CLAIR, Gérant (1964) depuis le 16 décembre 2003
- M Francois BRIENTINI, Gérant (1958) depuis le 02 décembre 2003
- M Francois HENRION, Gérant (1951) depuis le 02 décembre 2003
- M Jean-Francois OROSCO, Commissaire aux comptes titulaire (1953) depuis le 14 octobre 2015
- M Jean-Philippe NUEFFER, Gérant (1983) depuis le 25 février 2017
- M Mathieu MARTIN, Gérant (1984) depuis le 02 septembre 2014
- M Olivier SAGUET, Gérant (1972) depuis le 31 mai 2005
- M Pierre ADAMI, Gérant (1959) depuis le 02 décembre 2003
- M Pierre MARTELET, Gérant (1955) depuis le 02 décembre 2003
- M Yvan NARBOUX, Gérant (1967) depuis le 02 décembre 2003
- MME Ariane ROHMER, Gérant (1956) depuis le 08 juillet 2008
- MME Claire SERRADO, Gérant (1960) depuis le 02 décembre 2003
- MME Sandrine CHAPUY, Gérant (1981) depuis le 25 février 2017
L'âge moyen des 15 dirigeants de la société SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE est de 58 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud FLORE, Gérant (1987) du 25 février 2017 au 14 avril 2017
- M Denis AUCANT, Gérant (1945) du 02 décembre 2003 au 14 août 2010
- M Vincenzo UBALDINO, Gérant (1957) du 04 février 2014 au 23 mars 2016
- MME Sylvie PETITEAU, Gérant (1958) du 02 décembre 2003 au 04 février 2014
Dirigeants personne morale:
- SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 octobre 2015
1 RUE AUGUSTE RODIN
25000 BESANCON
Téléphone : Société
SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE | |
Entrepreneurs individuels | SELARL IMAGERIE MEDICALE DE SEQUANIE | |
Identifiant de l'entreprise | 438688723 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 1 RUE AUGUSTE RODIN 25000 BESANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 août 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 18 871,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 août 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 746 000,00 | |
Résultat net | 327 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activité des médecins généralistes | |
Synonyme | médecin, médecin généraliste | |
Principal | médecin généraliste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 043 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 029 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 1 071 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 271 000 |
Placement | 800 000 |
Total Actif | 5 115 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 697 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 418 000 |
Total Passif | 5 115 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 746 000 |
Produit d'exploitation | 7 775 000 |
Charge d'exploitation | 7 225 000 |
Résultat d'exploitation | 550 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 54 000 |
Résultat financier | -51 000 |
Résultat courrant | 499 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 327 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
Gérant associé : ADAMI PierreGérant associé : AUCANT Denis. Gérant associé : BRIENTINI François. Gérant associé : ECREMENT Benoit. Gérant associé : HENRION François. Gérant associé : MARTELET Pierre. Gérant associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET. Gérant associé : PETITEAU Sylvie né(e) GUIDET. Gérant associé : NARBOUX Yvan. Gérant associé : CLAIR Christophe. Gérant associé : SAGUET Olivier. Gérant associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE. Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François. Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle.
Gérant associé : ADAMI Pierre Gérant associé : BRIENTINI François Gérant associé : ECREMENT Benoit Gérant associé : HENRION François Gérant associé : MARTELET Pierre Gérant associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET Gérant associé : PETITEAU Sylvie né(e) GUIDET Gérant associé : NARBOUX Yvan Gérant associé : CLAIR Christophe Gérant associé : SAGUET Olivier Gérant associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle
Gérant, Associé : ADAMI Pierre Gérant, Associé : BRIENTINI François Gérant, Associé : ECREMENT Benoit Gérant, Associé : HENRION François Gérant, Associé : MARTELET Pierre Gérant, Associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET Gérant, Associé : NARBOUX Yvan Gérant, Associé : CLAIR Christophe Gérant, Associé : SAGUET Olivier Gérant, Associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE Gérant, Associé : UBALDINO Vincenzo Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle
Gérant, Associé : ADAMI Pierre Gérant, Associé : BRIENTINI François Gérant, Associé : ECREMENT Benoit Gérant, Associé : HENRION François Gérant, Associé : MARTELET Pierre Gérant, Associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET Gérant, Associé : NARBOUX Yvan Gérant, Associé : CLAIR Christophe Gérant, Associé : SAGUET Olivier Gérant, Associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE Gérant, Associé : UBALDINO Vincenzo Gérant, Associé : MARTIN Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle
Gérant, Associé : ADAMI Pierre Gérant, Associé : BRIENTINI François Gérant, Associé : ECREMENT Benoit Gérant, Associé : HENRION François Gérant, Associé : MARTELET Pierre Gérant, Associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET Gérant, Associé : NARBOUX Yvan Gérant, Associé : CLAIR Christophe Gérant, Associé : SAGUET Olivier Gérant, Associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE Gérant, Associé : MARTIN Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle
Gérant, Associé : ADAMI Pierre ; Gérant, Associé : BRIENTINI François ; Gérant, Associé : ECREMENT Benoit ; Gérant, Associé : HENRION François ; Gérant, Associé : MARTELET Pierre ; Gérant, Associé : SERRADO Claire né(e) PARIZET ; Gérant, Associé : NARBOUX Yvan ; Gérant, Associé : CLAIR Christophe ; Gérant, Associé : SAGUET Olivier ; Gérant, Associé : ROHMER Ariane né(e) RACLE ; Gérant, Associé : MARTIN Mathieu ; Gérant : CHAPUY Sandrine, Michele, Bernadette ; Gérant : FLORE Arnaud ; Gérant : NUEFFER Jean-Philippe, Serge, Salomon ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL) représenté par SCHMITT Isabelle
Gérant, Associé : ROHMER Ariane ; Gérant, Associé : MARTIN Mathieu ; Gérant : CHAPUY Sandrine, Michèle, Bernadette ; Gérant : FLORES Arnaud ; Gérant : NUEFFER Jean-Philippe, Serge, Salomon ; Gérant, Associé : ADAMI Pierre ; Gérant, Associé : BRIENTINI François ; Gérant, Associé : ECREMENT Benoît ; Gérant, Associé : MARTELET Pierre ; Gérant, Associé : SERRADO Claire ; Gérant, Associé : NARBOUX Yvan ; Gérant, Associé : CLAIR Christophe ; Gérant, Associé : SAGUET Olivier ; Gérant, Associé : ORBION Alexandre ; Gérant, Associé : CARRIE Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS
Gérant : MARTIN Mathieuà; Gérant : CHAPUY Sandrine, Michele, Bernadetteà; Gérant : FLORES Arnaudà; Gérant : NUEFFER Jean-Philippe, Serge, Salomonà; Gérant, Associé : ADAMI Pierreà; Gérant, Associé : ECREMENT Benoità; Gérant, Associé : MARTELET Pierreà; Gérant, Associé : SERRADO Claireà; Gérant, Associé : NARBOUX Yvanà; Gérant, Associé : CLAIR Christopheà; Gérant, Associé : SAGUET Olivierà; Gérant, Associé : ORBION Alexandreà; Gérant, Associé : CARRIE Mathieuà; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-Françoisà; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS
Gérant : MARTIN Mathieuà; Gérant : CHAPUY Sandrine, Michele, Bernadetteà; Gérant : FLORES Arnaudà; Gérant : NUEFFER Jean-Philippe, Serge, Salomonà; Gérant, Associé : ADAMI Pierreà; Gérant, Associé : ECREMENT Benoità; Gérant, Associé : MARTELET Pierreà; Gérant, Associé : SERRADO Claireà; Gérant, Associé : NARBOUX Yvanà; Gérant, Associé : CLAIR Christopheà; Gérant, Associé : SAGUET Olivierà; Gérant, Associé : ORBION Alexandreà; Gérant, Associé : CARRIE Mathieuà; Gérant : MOUMAN Abdellahà; Gérant : FABRE Achille, Jules, Florentà; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-Françoisà; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS
Art. L.236-14 du code de commerce
Gérant : MARTIN Mathieu ; Gérant : CHAPUY Sandrine, Michele, Bernadette ; Gérant : FLORES Arnaud ; Gérant : NUEFFER Jean-Philippe, Serge, Salomon ; Gérant, Associé : ADAMI Pierre ; Gérant, Associé : ECREMENT Benoit ; Gérant, Associé : MARTELET Pierre ; Gérant, Associé : SERRADO Claire ; Gérant, Associé : NARBOUX Yvan ; Gérant, Associé : CLAIR Christophe ; Gérant, Associé : SAGUET Olivier ; Gérant, Associé : ORBION Alexandre ; Gérant, Associé : CARRIE Mathieu ; Gérant : MOUMAN Abdellah ; Gérant : FABRE Achille, Jules, Florent ; Gérant : MAMET-VALLIN Clara ; Gérant : GLEJZER Ewa ; Gérant : PERRIGUEY Gilles, Marie ; Gérant : OULTON Silvina ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS
Président : ECREMENT Benoit ; Directeur général : NARBOUX Yvan ; Directeur général : SAGUET Olivier ; Directeur général : CARRIE Mathieu ; Directeur général : OULTON Silvina ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS