M Jean-Pierre MOROT
Président de ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE
M Jean-Pierre MOROT a 68 ans ( naissance en 1954), est Président de la société ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE
M Jean-Pierre MOROT peut être contacté au siège de la société ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE par courrier à l'adresse ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE RD 139 A CLEFS ROUTE DE MOULIHERNE LASSE 49490 NOYANT VILLAGES FRANCE, par téléphone au 02 41 82 17 32
La société ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE est principalement dirigée par M Jean-Pierre MOROT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Traitement et élimination des déchets non dangereux ,gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3821Z (Traitement et élimination des déchets non dangereux), les activités sont :
- Traitement et élimination des déchets non dangereux
- l'élimination et le traitement avant élimination de déchets non dangereux, solides ou autres :
- l'exploitation de décharges pour l'élimination de déchets non dangereux
- l'élimination de déchets non dangereux par combustion ou incinération ou d'autres méthodes, avec ou sans production d'électricité ou de vapeur, de carburants de substitution, de biométhane, de cendres, de compost et d'autres co-produits destinés à un
- le traitement des déchets organiques dans le but de les éliminer
Mais sont exclues les activités :
- l'incinération et la combustion de déchets dangereux (cf38.22Z)
- l'exploitation d'installations de tri de matériaux de récupération non triés, tels que papier, plastique, boîtes à boisson et métaux usagés, en vue de la récupération des déchets (cf38.32Z)
- la décontamination, le nettoyage des terres, de l'eau, la réduction des matières toxiques (cf39.00Z)
La société ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/09/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43877133900027.
- M Alain LE GALL, Directeur général (1969) depuis le 01 août 2014
- M Franck ARLEN, Président (1968) depuis le 28 septembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexander MALLINSON, Directeur général (1964) du 28 octobre 2008 au 22 septembre 2012
- M Emmanuel ALLORENT, Directeur général (1976) du 22 septembre 2012 au 01 août 2014
- M Francis MARQUANT, Directeur général (1949) du 08 août 2006 au 04 décembre 2007
- M Francois JOLY, Administrateur (1956) du 06 janvier 2004 au 05 avril 2005
- M Francois LUCAS, Président (1957) du 13 janvier 2009 au 28 septembre 2009
- M Frederic MADELIN, Président (1959) du 06 novembre 2007 au 13 janvier 2009
- M Jean-Pierre MOROT, Président (1954) du 19 octobre 2004 au 06 novembre 2007
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET DE TRANSPORTS SA NETRA, Administrateur du 06 janvier 2004 au 16 novembre 2004
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROPRETE ET D`HYGIENE, Administrateur du 06 janvier 2004 au 16 novembre 2004
- COMPAGNIE GENERALE D`ENTREPRISE AUTOMOBILE CGEA, Administrateur du 06 janvier 2004 au 24 février 2004
- COMPAGNIE GENERALE D`ENTREPRISE AUTOMOBILE CGEA ONYX, Administrateur du 24 février 2004 au 16 novembre 2004
- GENERALE DE VALORISATION, Administrateur du 06 janvier 2004 au 24 février 2004
- GENERALE DE VALORISATION, Administrateur du 24 février 2004 au 16 novembre 2004
- PAUL GRANDJOUAN STE D`ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE, Administrateur du 06 janvier 2004 au 19 octobre 2004
RTE DE MOULIHERNE A CLEFS
49490 NOYANT-VILLAGES
Téléphone : 02 41 82 17 32 Société
ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE | |
Entrepreneurs individuels | ANJOU VALORISATION ENERGIE DECHE | |
Identifiant de l'entreprise | 438771339 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | RTE DE MOULIHERNE A CLEFS 49490 NOYANT-VILLAGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 03 avril 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 juillet 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 11 271 000,00 | |
Résultat net | -1 978 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale de l'entreprise | 3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Activité principale | 3821Z | |
Première activité | 3821Z | |
Deuxième activité | 3511Z | |
Troisième activité | 3832Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Traitement et élimination des déchets non dangereux | |
Synonyme | gestion des déchets, collecte de déchets, traitement des déchets, élimination des déchets | |
Principal | traitement des déchets |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 8 671 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 671 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 4 071 000 |
Stock | 1 398 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 673 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 12 742 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -27 294 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 115 000 |
Dette | 39 921 000 |
Total Passif | 12 742 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 271 000 |
Produit d'exploitation | 12 574 000 |
Charge d'exploitation | 13 449 000 |
Résultat d'exploitation | -875 000 |
Produit financier net | 10 |
Charge financière | 1 598 000 |
Résultat financier | -1 598 000 |
Résultat courrant | -2 474 000 |
Produit exceptionnel | 453 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 453 000 |
Résultat net | -1 978 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÉ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 01702 Travaux publics ouvriers