MME Marie-Therese BERNIGAL
Président de TPE GESTION
MME Marie-Therese BERNIGAL a 72 ans ( naissance en 1952), elle est Président de la société TPE GESTION
MME Marie-Therese BERNIGAL peut être contacté au siège de la société TPE GESTION par courrier à l'adresse TPE GESTION LIEU DIT CORCELLE 71230 ST ROMAIN SOUS GOURDON FRANCE, par téléphone au 03Â 85Â 57Â 18Â 49
La société TPE GESTION est principalement dirigée par MME Marie-Therese BERNIGAL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société TPE GESTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/10/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43963079900013.
- MME Marie-Therese BERNIGAL, Président (1952) depuis le 23 novembre 2004
Anciens dirigeants :
- M Christian MONIN, Associé-gérant (1947) du 27 juillet 2004 au 23 novembre 2004
- M Christian MONIN, Gérant (1947) du 26 avril 2010 au 20 avril 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TPE GESTION | |
Entrepreneurs individuels | TPE GESTION | |
Identifiant de l'entreprise | 439630799 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | CORCELLES 71230 SAINT ROMAIN SOUS GOURDON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 novembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 novembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 21 729,00 | |
Résultat net | 435,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 340 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 290 |
Immobilisation financière | 50 |
Actif circulant net | 40 806 |
Stock | 15 350 |
Avance | 0 |
Créance | 22 478 |
Placement | 2 978 |
Total Actif | 41 145 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 142 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 33 002 |
Total Passif | 41 145 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 729 |
Produit d'exploitation | 31 090 |
Charge d'exploitation | 30 672 |
Résultat d'exploitation | 418 |
Produit financier net | 36 |
Charge financière | 2 |
Résultat financier | 34 |
Résultat courrant | 452 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 17 |
Résultat exceptionnel | -17 |
Résultat net | 435 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43963079900013 | TPE GESTION LIEU DIT CORCELLE 71230 ST ROMAIN SOUS GOURDON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 90 07 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsursaone.fr.
Les greffiers sont : LACHAL Jacques , LECLERC Pierre
Le greffe est ouvert 09 Ã 12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Président : BERNIGAL Marie-Thérèse
Liquidateur : BERNIGAL Marie-Thérèse