M Olivier HUC
Commissaire aux comptes suppléant de ARTIMAT DISTRIBUTION
M Olivier HUC a 46 ans ( naissance en 1976), est Commissaire aux comptes suppléant de la société ARTIMAT DISTRIBUTION
M Olivier HUC peut être contacté au siège de la société ARTIMAT DISTRIBUTION par courrier à l'adresse ARTIMAT DISTRIBUTION PARC AGRO ALIMENTAIRE RAUJOLLES 12100 CREISSELS FRANCE
La société ARTIMAT DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Olivier HUC qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ,grossiste, vendeur en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4638B (Commerce de gros alimentaire spécialisé divers), les activités sont :
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
- le commerce de gros alimentaire spécialisé relativement à certains des produits suivants :
- farines, produits pour la boulangerie et la biscuiterie
- produits à base de pommes de terre, fruits et légumes secs
- miel, pâtes alimentaires, riz, entremets, desserts
- plats cuisinés
- conserves
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de fruits et légumes en conserve (cf46.31Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4690Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
La société ARTIMAT DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/11/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43979648300014.
- M Michel MONTROZIER, Président (1962) depuis le 26 février 2014
- M Olivier HUC, Commissaire aux comptes suppléant (1976) depuis le 18 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ARTIMAT DISTRIBUTION est de 53 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian ARTIERES, Président (1952) du 31 août 2004 au 20 juillet 2013
- M Christian ARTIERES, Président (1952) du 20 juillet 2013 au 26 février 2014
- MME Regine ARTIERES, Vice-président (1953) du 31 août 2004 au 20 juillet 2013
- MME Regine ARTIERES, Vice-président (1953) du 20 juillet 2013 au 26 février 2014
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARTIMAT DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | ARTIMAT DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 439796483 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RAUJOLLES 12100 CREISSELS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 octobre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 15 514 000,00 | |
Résultat net | 487 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4638B : Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité principale | 4690Z | |
Première activité | 4690Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros | |
Principal | grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 325 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 045 000 |
Immobilisation corporelle | 263 000 |
Immobilisation financière | 17 000 |
Actif circulant net | 3 664 000 |
Stock | 1 480 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 520 000 |
Placement | 663 000 |
Total Actif | 4 989 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 345 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 91 000 |
Dette | 1 552 000 |
Total Passif | 4 989 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 514 000 |
Produit d'exploitation | 15 619 000 |
Charge d'exploitation | 14 854 000 |
Résultat d'exploitation | 765 000 |
Produit financier net | 160 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 760 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 67 000 |
Résultat exceptionnel | -59 000 |
Résultat net | 487 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43979648300014 | ARTIMAT DISTRIBUTION PARC AGRO ALIMENTAIRE RAUJOLLES 12100 CREISSELS FRANCE |
43979648300048 | ARTIMAT DISTRIBUTION ZONE ARTISANALE DE GALLON 21 CHEMIN DE LA PLONE 48230 CHANAC FRANCE |
43979648300022 | ARTIMAT DISTRIBUTION ZONE INDUSTRIELLE DE MONTPLAIN 15100 ROFFIAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 65 73 56 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rodez.fr.
Les greffiers sont : GUILLAUME BISCAYE Marie-Paule
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9H Ã 12H et de 14H Ã 16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 02567 Industrie glaces sorbets crèmes glacées
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 00804 VRP
Président : ARTIERES Christian, Henri, Robert Vice-président : ARTIERES Régine, Marie-Andrée né(e) ABBAL Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : HUC Olivier
Président : MONTROZIER Michel, Claude Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : HUC Olivier
Président : MONTROZIER Michel, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SAS)
Président : SFGEà; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager àtitre habituel la société : ARNAL Jean-Marieà; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC