M Lysian MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L`ASC FOOTBALL ASSOCIATION
Administrateur de AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL
M Lysian MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L`ASC FOOTBALL ASSOCIATION a 88 ans ( naissance en 1934), est Administrateur de la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL
M Lysian MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L`ASC FOOTBALL ASSOCIATION peut être contacté au siège de la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL par courrier à l'adresse AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL STADE DE LA LICORNE 25 RUE DU CHAPITRE 80000 AMIENS FRANCE, par téléphone au 03Â 22Â 66Â 58Â 00 ou par fax au 03Â 22Â 66Â 58Â 25
La société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL est principalement dirigée par M Lysian MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L`ASC FOOTBALL ASSOCIATION qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ,formation sportive
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8551Z (Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs), les activités sont :
- Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
- Cette sous-classe comprend la formation dans des activités sportives donnée à des groupes ou des individus par des camps ou des écoles. Les écoles de formation sportive de jour et celles offrant un hébergement sont également incluses. Cette sous-clas
Mais sont exclues les activités :
- l'enseignement culturel (cf85.52Z)
La société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43992550400011.
- M Bernard JOANNIN, Président (1950) depuis le 10 juillet 2010
- M Bernard JOANNIN, Directeur général (1950) depuis le 03 juillet 2012
- M Christophe DUPREZ, Administrateur (1970) depuis le 23 février 2013
- M Herve THELU, Administrateur (1967) depuis le 23 février 2013
- M Jean-Claude OLEKSY, Administrateur (1945) depuis le 23 février 2013
- M Joel NAYET, Administrateur (1954) depuis le 14 janvier 2015
- M Ludovic LEVOY, Administrateur (1971) depuis le 10 juillet 2010
- M Lysian MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L`ASC FOOTBALL ASSOCIATION, Administrateur (1934) depuis le 14 juin 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL est de 67 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard JOANNIN, Président du conseil d`administration (1950) du 02 juin 2009 au 10 juillet 2010
- M Francois GOSSART, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 02 juin 2009
- M Francois GOSSART, Directeur général (1950) du 02 août 2005 au 02 juin 2009
- M Jean-Claude OLESKY, Administrateur (1945) du 26 juillet 2005 au 02 juin 2009
- M Jean-Pierre LEMAIRE, Administrateur (1948) du 26 juillet 2005 au 02 juin 2009
- M Ludovic LEVOY, Administrateur (1971) du 02 juin 2009 au 10 juillet 2010
- M Serge GUYOT, Administrateur (1950) du 26 juillet 2005 au 02 juin 2009
- M Vincent DOLIGER, Administrateur (1968) du 02 juin 2009 au 10 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- A D E C ROY ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
- ASC FOOTBALL, Administrateur depuis le 14 juin 2016
- PIERRE, Administrateur depuis le 10 juillet 2010
- SAS Pierre GIROUX et Associes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 juin 2015
- ASC FOOTBALL, Administrateur du 26 juillet 2005 au 10 juillet 2010
- ASC FOOTBALL, Administrateur du 10 juillet 2010 au 14 juin 2016
- FINAXIOME, Administrateur du 22 janvier 2008 au 02 juin 2009
- JACQUELINE, Administrateur du 26 juillet 2005 au 22 janvier 2008
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 mars 2013 : OLEKSY Jean-Claude nom d'usage : OLEKSY devient administrateur. DUPREZ Christophe Jean-Jacques nom d'usage : DUPREZ devient administrateur. THELU Hervé Marcel Marceau nom d'usage : THELU devient administrateur.)
- 09 janvier 2014 : Société à responsabilité limitée GILLES MERCIER AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS Pierre GIROUX et Associés devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 janvier 2015 : NAYET Joël Clément Roland nom d'usage : NAYET devient administrateur.)
- 17 juin 2016 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ASC FOOTBALL Association loi de 1901 : GOSSART François Pierre Michel nom d'usage : GOSSART n'est plus représentant permanent; MOUQUET Lysian Ernest Emile nom d'usage : MOUQUET devient représentant permanent. MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L'ASC FOOTBALL ASSOCIATION Lysian nom d'usage : MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L'ASC FOOTBALL ASSOCIATION devient administrateur.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL | |
Entrepreneurs individuels | AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL | |
Identifiant de l'entreprise | 439925504 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 25 RUE DU CHAPITRE 80000 AMIENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 novembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 novembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 2 210 000,00 | |
Résultat net | -1 616 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | |
Activité principale de l'entreprise | 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | |
Synonyme | formation sportive | |
Principal | formation sportive |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 190 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 189 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 589 000 |
Stock | 8 000 |
Avance | 0 |
Créance | 816 000 |
Placement | 766 000 |
Total Actif | 1 779 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 348 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 1 406 000 |
Total Passif | 1 779 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 210 000 |
Produit d'exploitation | 2 504 000 |
Charge d'exploitation | 4 423 000 |
Résultat d'exploitation | -1 919 000 |
Produit financier net | 20 000 |
Charge financière | 27 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | -1 926 000 |
Produit exceptionnel | 334 000 |
Charges exceptionnelles | 24 000 |
Résultat exceptionnel | 310 000 |
Résultat net | -1 616 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43992550400011 | AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL STADE DE LA LICORNE 25 RUE DU CHAPITRE 80000 AMIENS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
Président directeur général : GOSSART François Pierre Michel. Administrateur : LEMAIRE Jean-Pierre Michel Georges. Administrateur : ASC FOOTBALL. Administrateur : GUYOT Serge Philippe. Administrateur : OLEKSY Jean-Claude. Administrateur : FINAXIOME. Commissaire aux comptes titulaire : A.D.E.C. ROY ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GILLES MERCIER AUDIT.
Président directeur général : JOANNIN Bernard Georges. Administrateur : JOANNIN Bernard Georges. Administrateur : DOLIGER Vincent Elie Raymond. Administrateur : ASC FOOTBALL, représenté par M GOSSART François Pierre Michel. Administrateur : LEVOY Ludovic Francis Alain Cornil. Commissaire aux comptes titulaire : A.D.E.C. ROY ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : GILLES MERCIER AUDIT.
Président directeur général : JOANNIN Bernard Georges Administrateur : JOANNIN Bernard Georges Administrateur : DOLIGER Vincent Elie Raymond Administrateur : ASC FOOTBALL, représenté par M GOSSART François Pierre Michel Administrateur : LEVOY Ludovic Francis Alain Cornil Commissaire aux comptes titulaire : A.D.E.C. ROY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GILLES MERCIER AUDIT
Président directeur général : JOANNIN Bernard Georges Administrateur : JOANNIN Bernard Georges Administrateur : PIERRE, représenté par M MULAZZI Louis Albert Administrateur : ASC FOOTBALL, représenté par M GOSSART François Pierre Michel Administrateur : LEVOY Ludovic Francis Alain Cornil Commissaire aux comptes titulaire : A.D.E.C. ROY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GILLES MERCIER AUDIT
OLEKSY Jean-Claude nom d'usage : OLEKSY devient administrateur. DUPREZ Christophe Jean-Jacques nom d'usage : DUPREZ devient administrateur. THELU Hervé Marcel Marceau nom d'usage : THELU devient administrateur.
Société à responsabilité limitée GILLES MERCIER AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS Pierre GIROUX et Associés devient commissaire aux comptes suppléant.
NAYET Joël Clément Roland nom d'usage : NAYET devient administrateur.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur ASC FOOTBALL Association loi de 1901 : GOSSART François Pierre Michel nom d'usage : GOSSART n'est plus représentant permanent; MOUQUET Lysian Ernest Emile nom d'usage : MOUQUET devient représentant permanent. MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L'ASC FOOTBALL ASSOCIATION Lysian nom d'usage : MOUQUET REPRESENTANT PERMANENT DE L'ASC FOOTBALL ASSOCIATION devient administrateur.