MME Anita PERREU
Gérant de OXARIS
MME Anita PERREU a 61 ans ( naissance en 1962), elle est Gérant de la société OXARIS
MME Anita PERREU peut être contacté au siège de la société OXARIS par courrier à l'adresse OXARIS ZONE ARTISANALE LA MENUDE 7 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 31830 PLAISANCE DU TOUCH FRANCE, par téléphone au 05Â 34Â 51Â 21Â 41 ou par fax au 05Â 62Â 48Â 08Â 03
La société OXARIS est principalement dirigée par MME Anita PERREU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société OXARIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43995316700020.
- MME Anita PERREU, Gérant (1962) depuis le 02 janvier 2010
Anciens dirigeants :
- MME Anita PERREU, Gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 02 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OXARIS | |
Entrepreneurs individuels | OXARIS | |
Identifiant de l'entreprise | 439953167 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 7 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 31830 PLAISANCE DU TOUCH | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SARL coopérative | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 21 novembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 981 000,00 | |
Résultat net | -359 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale au registre des métiers | 4332BB | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 132 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 22 000 |
Immobilisation financière | 110 000 |
Actif circulant net | 1 404 000 |
Stock | 543 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 821 000 |
Placement | 38 000 |
Total Actif | 1 536 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -87 000 |
Autres fonds | 134 000 |
Provision | 0 |
Dette | 1 489 000 |
Total Passif | 1 536 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 981 000 |
Produit d'exploitation | 3 030 000 |
Charge d'exploitation | 3 011 000 |
Résultat d'exploitation | 20 000 |
Produit financier net | 330 |
Charge financière | 24 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | -4 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 368 000 |
Résultat exceptionnel | -355 000 |
Résultat net | -359 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43995316700020 | OXARIS ZONE ARTISANALE LA MENUDE 7 RUE DU DOCTEUR CHARCOT 31830 PLAISANCE DU TOUCH FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2015, désignant liquidateur Me Rey Christian 2 bis avenue Jean Rieux 31506 Toulouse cedex 5. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.