MME Veronique ODDOUX
Gérant de VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX
MME Veronique ODDOUX a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Gérant de la société VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX
MME Veronique ODDOUX peut être contacté au siège de la société VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX par courrier à l'adresse VERONIQUE PIOMBO ODDOUX 10 BOULEVARD JEAN MARIE L HUILLIER 13800 ISTRES FRANCE
La société VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX est principalement dirigée par MME Veronique ODDOUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/12/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44002084000029.
- MME Veronique ODDOUX, Gérant (1962) depuis le 13 juin 2015
Anciens dirigeants :
- M Bernard HERY, Co-gérant (1958) du 19 janvier 2005 au 12 novembre 2008
- M Richard JUMELET, Co-gérant (1964) du 12 novembre 2008 au 13 juin 2015
- M Richarl JUMELET, Gérant (1964) du 13 juin 2015 au 03 décembre 2016
- MME Veronique ODDOUX, Co-gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 13 juin 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX | |
Entrepreneurs individuels | VERONIQUE PIOMBO-ODDOUX | |
Identifiant de l'entreprise | 440020840 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 10 BD JEAN MARIE L HUILLIER 13800 ISTRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 25 novembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile professionnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 25 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44002084000029 | VERONIQUE PIOMBO ODDOUX 10 BOULEVARD JEAN MARIE L HUILLIER 13800 ISTRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Co-Gérant : JUMELET Richarl Jean-Eric. Co-Gérant : ODDOUX Véronique Odette Joséphine né(e) PIOMBO.
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; date de cessation des paiements : 2 juin 2015 ; administrateur judiciaire (éventuellement) : SELARL DE SAINT RAPT BERTHOLET, Maître DE SAINT RAPT (Charles), Maître BERTHOLET (Bruno), 75, rue Paul Sabatier, 13090 Aix-en-Provence, assister pour tous les actes de gestion ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire ; mandataire judiciaire : Maître RAFONI (Dominique), 7, rue Joseph d'Arbaud, 13097 Aix-en-Provence Cedex 2
Avis de dépôt de l'état des créances ; dépôt de l'état des créances au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la présente publication ; N° RG et du dossier : 15/2130
Jugement arrêtant le plan de redressement sur huit ans ; commissaire à l'exécution du plan : Maître RAFONI (Dominique), 7, rue Joseph d'Arbaud, 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 ; RG 15/2130
Gérant, Associé indéfiniment responsable : ODDOUX Véronique, Odette, Joséphine né(e) PIOMBO
jugement prononçant la clôture du plan de redressement. N° RG : 15/02130
Gérant, Associé indéfiniment responsable : Véronique Odette Joséphine