M Fabien ZUCCONI
Directeur général de AUDIT CEVENNES CONSULTANT
M Fabien ZUCCONI a 47 ans ( naissance en 1977), est Directeur général de la société AUDIT CEVENNES CONSULTANT
M Fabien ZUCCONI peut être contacté au siège de la société AUDIT CEVENNES CONSULTANT par courrier à l'adresse AUDIT CEVENNES CONSULTANT L ATALANTE 22 RUE MAURICE BOURDET 30100 ALES FRANCE, par téléphone au 0975964419 ou par fax au 04Â 66Â 78Â 72Â 82
La société AUDIT CEVENNES CONSULTANT est principalement dirigée par M Fabien ZUCCONI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société AUDIT CEVENNES CONSULTANT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/12/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44011929500010.
- M Antoine ROQUETTE, Président (1976) depuis le 18 mars 2015
- M Fabien ZUCCONI, Directeur général (1977) depuis le 18 mars 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AUDIT CEVENNES CONSULTANT est de 48 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques CHEVALLEY, Président (1949) du 17 avril 2007 au 20 mai 2014
- M Jacques CHEVALLEY, Président (1949) du 20 mai 2014 au 21 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET TRINTIGNAC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 janvier 2017
- EC7, Directeur général du 20 mai 2014 au 18 mars 2015
- GESTION TENUE AUDIT, Président du 20 mai 2014 au 18 mars 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 31 mai 2014 : GESTION TENUE AUDIT devient directeur général représenté(e) par ROQUETTE Antoine nom d'usage : ROQUETTE. Société à responsabilité limitée EC7 devient directeur général représenté(e) par ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI.)
- 13 novembre 2014 : CHEVALLEY Jacques Francois nom d'usage : CHEVALLEY n'est plus président. GESTION TENUE AUDIT n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT devient président représenté(e) par ROQUETTE Antoine nom d'usage : ROQUETTE.)
- 01 avril 2015 : Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT n'est plus président. ROQUETTE Antoine Vianney Bruno nom d'usage : ROQUETTE devient président. Société à responsabilité limitée EC7 n'est plus directeur général. ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI devient directeur général.)
- 03 février 2017 : SINET Jacky Pierre nom d'usage : SINET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LAMOUROUX Philippe Claude nom d'usage : LAMOUROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à directoire et à conseil de s CABINET TRINTIGNAC devient commissaire aux comptes titulaire. MALLEZ-VINCENT Marie-Laure devient commissaire aux comptes suppléant)
- 19 décembre 2019 : ROQUETTE Antoine Vianney Bruno nom d'usage : ROQUETTE n'est plus président. ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT devient président. Société à responsabilité limitée EC7 devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUDIT CEVENNES CONSULTANT | |
Entrepreneurs individuels | AUDIT CEVENNES CONSULTANT | |
Identifiant de l'entreprise | 440119295 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 22 RUE MAURICE BOURDET 30100 ALES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 décembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 362 000,00 | |
Résultat net | 170 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 819 000 |
Immobilisation incorporelle | 652 000 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 145 000 |
Actif circulant net | 1 258 000 |
Stock | 60 |
Avance | 0 |
Créance | 935 000 |
Placement | 324 000 |
Total Actif | 2 078 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 030 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 8 000 |
Dette | 1 039 000 |
Total Passif | 2 078 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 362 000 |
Produit d'exploitation | 1 370 000 |
Charge d'exploitation | 1 214 000 |
Résultat d'exploitation | 156 000 |
Produit financier net | 63 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 57 000 |
Résultat courrant | 213 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 170 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44011929500010 | AUDIT CEVENNES CONSULTANT L ATALANTE 22 RUE MAURICE BOURDET 30100 ALES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
GESTION TENUE AUDIT devient directeur général représenté(e) par ROQUETTE Antoine nom d'usage : ROQUETTE. Société à responsabilité limitée EC7 devient directeur général représenté(e) par ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI.
CHEVALLEY Jacques Francois nom d'usage : CHEVALLEY n'est plus président. GESTION TENUE AUDIT n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT devient président représenté(e) par ROQUETTE Antoine nom d'usage : ROQUETTE.
Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT n'est plus président. ROQUETTE Antoine Vianney Bruno nom d'usage : ROQUETTE devient président. Société à responsabilité limitée EC7 n'est plus directeur général. ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI devient directeur général.
SINET Jacky Pierre nom d'usage : SINET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LAMOUROUX Philippe Claude nom d'usage : LAMOUROUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à directoire et à conseil de s CABINET TRINTIGNAC devient commissaire aux comptes titulaire. MALLEZ-VINCENT Marie-Laure devient commissaire aux comptes suppléant
ROQUETTE Antoine Vianney Bruno nom d'usage : ROQUETTE n'est plus président. ZUCCONI Fabien Gérard René nom d'usage : ZUCCONI n'est plus directeur général. Société à responsabilité limitée GESTION TENUE AUDIT devient président. Société à responsabilité limitée EC7 devient directeur général
SA à directoire et à conseil de s CABINET TRINTIGNAC n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. MALLEZ-VINCENT Marie-Laure n\'est plus commissaire aux comptes suppléant