M Vincent FESERT
Directeur général de JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS
M Vincent FESERT a 65 ans ( naissance en 1957), est Directeur général de la société JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS
M Vincent FESERT peut être contacté au siège de la société JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS par courrier à l'adresse JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS 1 RUE ANDRE RAUSCH 57200 SARREGUEMINES FRANCE, par téléphone au 0387959500 ou par fax au 03Â 87Â 95Â 95Â 93
La société JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS est principalement dirigée par M Vincent FESERT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques ,fabricant de piles, fabricant de piles électriques, fabricant d'accumulateur électrique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2720Z (Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques), les activités sont :
- Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
- Cette sous-classe comprend la fabrication de batteries, rechargeables ou non.
- la fabrication de piles et de batteries électriques :
- piles au bioxyde de manganèse, à l'oxyde de mercure, à l'oxyde d'argent ou contenant d'autres matières
- la fabrication d'accumulateurs électriques et de parties de ces appareils (séparateurs, bacs, couvercles)
- la fabrication d'accumulateurs au plomb
- la fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium (Ni/Cd)
- la fabrication d'accumulateurs au nickel-hydrure métallique (NiMH)
- la fabrication d'accumulateurs au lithium
- la fabrication d'accumulateurs à pile sèche
- la fabrication d'accumulateurs à pile humide
La société JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44015657800039.
- M Cedric JORANT, Directeur général (1967) depuis le 03 juillet 2012
- M Harald METTIG, Directeur général (1947) depuis le 07 mars 2006
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 17 juin 2016
- M Vincent FESERT, Directeur général (1957) depuis le 29 janvier 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS est de 63 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian MORIN, Directeur général (1956) du 10 avril 2010 au 03 juillet 2012
- M Remi KAISER, Président (1943) du 10 août 2004 au 11 octobre 2005
Dirigeants personne morale:
- VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA, Président depuis le 07 mars 2006
- VB AUTOBATTERIE KGAA, Président du 11 octobre 2005 au 07 mars 2006
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS | |
Entrepreneurs individuels | JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 440156578 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 1 RUE ANDRE RAUSCH 57200 SARREGUEMINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juin 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 décembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2720Z : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | |
Activité principale de l'entreprise | 2720Z : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | |
Activité principale | 2720Z | |
Première activité | 2720Z | |
Deuxième activité | 4669A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques | |
Synonyme | fabricant de piles, fabricant de piles électriques, fabricant d'accumulateur électrique | |
Principal | fabricant de piles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44015657800039 | JOHNSON CONTROLS SARREGUEMINES SAS 1 RUE ANDRE RAUSCH 57200 SARREGUEMINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 87 28 31 19
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 01576 Métallurgie Cher
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01966 Métallurgie Loiret
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01797 Métallurgie Somme
- 00920 Métallurgie Vienne
- 00292 Plasturgie
partant : YVES (Nicolas), arrivant : BORIS (Etienne).
nouveau directeur général : MORIN (Christian)
départ de WEVER (Karl, Eberhard, Walther) représentant permanent de la société VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; départ du directeur général : METTIG (Harald)
arrivée d'un directeur général: FESERT (Vincent)
président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; directeurs généraux : FESERT (Vincent) et JORANT (Cédric) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : BORIS (Etienne)
président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; directeurs généraux : FESERT (Vincent), JORANT (Cédric) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU (Jean-Christophe)
Président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; Directeur général : FESERT Vincent ; Directeur général : JORANT Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; Directeur général : JORANT Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; Directeur général : JORANT Cédric ; Directeur général : DE LA OSSA NIETO José, David ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président : VB AUTOBATTERIE GMBH ET CO KGAA ; Directeur général : JORANT Cédric ; Directeur général : DE LA OSSA NIETO José, David ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SAS)
Président : Clarios Germany GmbH & Co. KG (AFJ) ; Directeur général : DE LA OSSA NIETO José, David ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SAS)
Président : Clarios Germany GmbH & Co. KG (AFJ)à; Directeur général : KOBACK Bettina né(e) VATTERà; Directeur général : ENGELBERT Philippeà; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SAS)