M Nagi CHARAF
Gérant de AL WADY LOURMEL
M Nagi CHARAF a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société AL WADY LOURMEL
M Nagi CHARAF peut être contacté au siège de la société AL WADY LOURMEL par courrier à l'adresse AL WADY LOURMEL 153 155 A 153 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS FRANCE, par téléphone au 0981825718
La société AL WADY LOURMEL est principalement dirigée par M Nagi CHARAF qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société AL WADY LOURMEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44070875800014.
- M Nagi CHARAF, Gérant (1965) depuis le 22 janvier 2008
Anciens dirigeants :
- M Fadel ZEINA, Gérant (1963) du 19 janvier 2005 au 22 janvier 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AL WADY LOURMEL | |
Entrepreneurs individuels | AL WADY LOURMEL | |
Identifiant de l'entreprise | 440708758 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 153 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 10 janvier 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 397 876,00 | |
Résultat net | 28 849,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 211 659 |
Immobilisation incorporelle | 182 938 |
Immobilisation corporelle | 19 446 |
Immobilisation financière | 9 275 |
Actif circulant net | 148 817 |
Stock | 3 102 |
Avance | 0 |
Créance | 29 388 |
Placement | 116 327 |
Total Actif | 360 481 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 135 348 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 225 130 |
Total Passif | 360 479 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 397 876 |
Produit d'exploitation | 397 876 |
Charge d'exploitation | 359 706 |
Résultat d'exploitation | 38 170 |
Produit financier net | 32 |
Charge financière | 2 117 |
Résultat financier | -2 085 |
Résultat courrant | 36 085 |
Produit exceptionnel | 2 244 |
Charges exceptionnelles | 4 214 |
Résultat exceptionnel | -1 970 |
Résultat net | 28 849 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44070875800014 | AL WADY LOURMEL 153 155 A 153 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant partant : Zeina, Fadel, nomination du Gérant : Charaf, Nagi.