MME Catherine REFOUVELET
Président de VIVA CITE
MME Catherine REFOUVELET a 36 ans ( naissance en 1986), elle est Président de la société VIVA CITE
MME Catherine REFOUVELET peut être contacté au siège de la société VIVA CITE par courrier à l'adresse VIVA CITE CCI IMMEUBLE LE VAUBAN PLACE DES COMTES DU FOREZ 42600 MONTBRISON FRANCE
La société VIVA CITE est principalement dirigée par MME Catherine REFOUVELET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société VIVA CITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44109577500017.
- M Pierre-Eric FAURE, Administrateur (1974) depuis le 18 mars 2015
- MME Catherine REFOUVELET, Président (1986) depuis le 10 mars 2015
- MME Francoise FAVIER, Vice-président (1960) depuis le 19 janvier 2005
- MME Francoise FAVIER, Contrôleur de gestion (1960) depuis le 10 mars 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société VIVA CITE est de 52 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine MARTINS, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 25 septembre 2010
- M Guy POYADE, Président (1964) du 25 septembre 2010 au 10 mars 2015
- M Jean MONOD, Administrateur (1953) du 25 septembre 2010 au 10 mars 2015
- M Jean-Marc FAVIER, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
- M Pirerre-Eric FAURE, Administrateur (1974) du 10 mars 2015 au 18 mars 2015
- MME Christophe MOURIER, Administrateur (1971) du 12 février 2008 au 25 septembre 2010
- MME Marie PAQUET, Administrateur (1960) du 19 janvier 2005 au 12 février 2008
- MME Marie VANTIELCKE, Administrateur (1959) du 12 février 2008 au 25 septembre 2010
- MME Veronique GEROSSIER, Administrateur (1976) du 25 septembre 2010 au 10 mars 2015
Dirigeants personne morale:
- BEBE NOUVELLE GENERATION, Administrateur du 19 janvier 2005 au 12 février 2008
- MEDIA DISC 42, Administrateur du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 septembre 2018 : REFOUVELET Catherine Anne Nicole nom d'usage : REFOUVELET n'est plus président. REFOUVELET Catherine Anne Nicole nom d'usage : REFOUVELET devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VIVA CITE | |
Entrepreneurs individuels | VIVA CITE | |
Identifiant de l'entreprise | 441095775 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | PL DES COMTES DU FOREZ 42600 MONTBRISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 décembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44109577500017 | VIVA CITE CCI IMMEUBLE LE VAUBAN PLACE DES COMTES DU FOREZ 42600 MONTBRISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du G.I.E. : POYADE Guy Vice-président : FAVIER Françoise Contrôleur de gestion : MONOD Jean Jacques Contrôleur des comptes titulaire : CILLUFO David Lionel Administrateur : MONOD Jean Jacques Administrateur : GEROSSIER Véronique Trésorier : ETAIX Marie France Secrétaire : BROSSE Marcelle Secrétaire : REFOUVELET Catherine Anne Nicole
Vice-président : FAVIER Françoise modification le 06 Mars 2015 Trésorier : ETAIX Marie France Membre : AUX MELANGES DES SAVEURS Membre : FAVIER Francoise Jacqueline Membre : STUDIO D'URFE Membre : MORNAND Jean Charles Membre : GEBKA Sylvie modification le 06 Mars 2015 Membre : CERF D'OR Président : REFOUVELET Catherine Anne Nicole modification le 06 Mars 2015 Membre : ROUSSON Marie-Andrée en fonction le 06 Mars 2015 Membre : LOUVET MERIGNEUX en fonction le 06 Mars 2015 Membre : SARL NOUVEL'AIR en fonction le 06 Mars 2015 Membre : CHATAIN Yvette Martine en fonction le 06 Mars 2015 Contrôleur des comptes : ETAIX Marie-France en fonction le 06 Mars 2015 Administrateur : FAURE Pirerre-Eric en fonction le 06 Mars 2015 Secrétaire : GEBKA Sylvie en fonction le 06 Mars 2015 Contrôleur de gestion : FAVIER Françoise en fonction le 06 Mars 2015 Trésorier : ETAIX Marie-France en fonction le 06 Mars 2015 Membre : BERARD Emilie en fonction le 06 Mars 2015 Membre : SILENE en fonction le 06 Mars 2015 Membre : AKSEL G. en fonction le 06 Mars 2015 Membre : FROMAGERIE DE MONTBRISON en fonction le 06 Mars 2015
REFOUVELET Catherine Anne Nicole nom d'usage : REFOUVELET n'est plus président. REFOUVELET Catherine Anne Nicole nom d'usage : REFOUVELET devient liquidateur