M Gregory ESCHALIER
Gérant de AZUR FINANCES
M Gregory ESCHALIER a 43 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société AZUR FINANCES
M Gregory ESCHALIER peut être contacté au siège de la société AZUR FINANCES par courrier à l'adresse AZUR FINANCES RESIDENCE L EMERAUDE 25 BOULEVARD EMMANUEL ROUQUIER 06130 GRASSE FRANCE
La société AZUR FINANCES est principalement dirigée par M Gregory ESCHALIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. ,services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
La société AZUR FINANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44118944600038.
- M Gregory ESCHALIER, Gérant (1979) depuis le 05 avril 2012
- M Raphael SFREDDO, Co-gérant (1977) depuis le 05 mars 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AZUR FINANCES est de 44 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 45 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis GIRARD, Gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
- M Gregory ESCHALIER, Co-gérant (1979) du 26 mars 2011 au 05 novembre 2011
- M Raphael SFREDDO, Gérant (1977) du 22 août 2006 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AZUR FINANCES | |
Entrepreneurs individuels | AZUR FINANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 441189446 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 25 BD EMMANUEL ROUQUIER 06130 GRASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 86 508,00 | |
Résultat net | 476,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 32 415 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 32 415 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 51 856 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 49 190 |
Placement | 2 666 |
Total Actif | 84 272 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 276 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 74 996 |
Total Passif | 84 272 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 86 508 |
Produit d'exploitation | 86 659 |
Charge d'exploitation | 85 110 |
Résultat d'exploitation | 1 549 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 804 |
Résultat financier | -804 |
Résultat courrant | 745 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 156 |
Résultat exceptionnel | -156 |
Résultat net | 476 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44118944600038 | AZUR FINANCES RESIDENCE L EMERAUDE 25 BOULEVARD EMMANUEL ROUQUIER 06130 GRASSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
Co-gérant : SFREDDO Raphaël François modification le 24 Mars 2011 Co-gérant : ESCHALIER Grégory Francis Marcel en fonction le 24 Mars 2011
Co-gérant : SFREDDO Raphaël François modification le 24 Mars 2011
Co-gérant : SFREDDO Raphaël François modification le 24 Mars 2011 Gérant : ESCHALIER Grégory en fonction le 03 Avril 2012
Gérant : SFREDDO Raphaël François modification le 24 Mars 2011