MME Celine DARDIER
Commissaire aux comptes suppléant de OPTIQUE CENTRALE DOMENE
MME Celine DARDIER a 47 ans ( naissance en 1977), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société OPTIQUE CENTRALE DOMENE
MME Celine DARDIER peut être contacté au siège de la société OPTIQUE CENTRALE DOMENE par courrier à l'adresse OPTIQUE CENTRALE DOMENE 15 RUE JEAN JAURES 38420 DOMENE FRANCE, par téléphone au 0476773716 ou par fax au 04Â 76Â 77Â 37Â 16
La société OPTIQUE CENTRALE DOMENE est principalement dirigée par MME Celine DARDIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société OPTIQUE CENTRALE DOMENE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44135178000016.
- M Pierre KLASSER, Directeur général (1952) depuis le 21 mai 2014
- MME Celine DARDIER, Commissaire aux comptes suppléant (1977) depuis le 13 janvier 2017
- MME Tessy KLASSER, Président (1991) depuis le 21 mai 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société OPTIQUE CENTRALE DOMENE est de 51 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Marie BOUTE, Directeur général délégué (1985) du 29 janvier 2008 au 30 décembre 2008
- MME Simone DESROUSSEAUX, Président (1954) du 22 août 2006 au 21 mai 2014
- MME Sophie ROMAIN, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
Dirigeants personne morale:
- CORFAC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 janvier 2008 : BESSE Maxime nom d'usage : BESSE Maxime n'est plus directeur technique.. BOUTE Marie Christine Thérèse Marthe nom d'usage : BOUTE Marie devient directeur technique.. CHEVASSUS Estelle Martine Jeanne nom d'usage : BURGUN Estelle devient directeur technique..)
- 04 septembre 2009 : THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX Simone n'est plus gérant. THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX Simone devient président.)
- 25 juin 2014 : THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX n'est plus président. KLASSER Tessy Melissa Marie Caroline nom d'usage : KLASSER devient président. KLASSER Pierre Luc nom d'usage : KLASSER devient directeur général.)
- 25 mars 2015 : DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER devient commissaire aux comptes titulaire. FALZONE Frédéric nom d'usage : FALZONE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 février 2017 : DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CORFAC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FALZONE Frédéric nom d'usage : FALZONE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire)
- 03 décembre 2020 : BOUTE Marie Christine Thérèse Marthe nom d'usage : BOUTE n'est plus directeur technique. CHEVASSUS Estelle Martine Jeanne nom d'usage : BURGUN n'est plus directeur technique. Société à responsabilité limitée CORFAC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OPTIQUE CENTRALE DOMENE | |
Entrepreneurs individuels | OPTIQUE CENTRALE DOMENE | |
Identifiant de l'entreprise | 441351780 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 15 RUE JEAN JAURES 38420 DOMENE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 20 mars 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 447 408,00 | |
Résultat net | 34 608,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 52 183 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 32 025 |
Immobilisation financière | 20 158 |
Actif circulant net | 155 221 |
Stock | 47 625 |
Avance | 0 |
Créance | 50 460 |
Placement | 57 136 |
Total Actif | 207 404 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 85 797 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 121 608 |
Total Passif | 207 405 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 447 408 |
Produit d'exploitation | 448 186 |
Charge d'exploitation | 406 286 |
Résultat d'exploitation | 41 900 |
Produit financier net | 436 |
Charge financière | 908 |
Résultat financier | -472 |
Résultat courrant | 41 429 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 34 608 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44135178000016 | OPTIQUE CENTRALE DOMENE 15 RUE JEAN JAURES 38420 DOMENE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
BESSE Maxime nom d'usage : BESSE Maxime n'est plus directeur technique.. BOUTE Marie Christine Thérèse Marthe nom d'usage : BOUTE Marie devient directeur technique.. CHEVASSUS Estelle Martine Jeanne nom d'usage : BURGUN Estelle devient directeur technique..
THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX Simone n'est plus gérant. THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX Simone devient président.
THOMAS Simone nom d'usage : DESROUSSEAUX n'est plus président. KLASSER Tessy Melissa Marie Caroline nom d'usage : KLASSER devient président. KLASSER Pierre Luc nom d'usage : KLASSER devient directeur général.
DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER devient commissaire aux comptes titulaire. FALZONE Frédéric nom d'usage : FALZONE devient commissaire aux comptes suppléant.
DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER devient commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée CORFAC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. FALZONE Frédéric nom d'usage : FALZONE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire
BOUTE Marie Christine Thérèse Marthe nom d'usage : BOUTE n'est plus directeur technique. CHEVASSUS Estelle Martine Jeanne nom d'usage : BURGUN n'est plus directeur technique. Société à responsabilité limitée CORFAC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DARDIER Céline nom d'usage : DARDIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
KLASSER Pierre Luc nom d\'usage : KLASSER n\'est plus directeur général