M Jorn SCHINZLER
Président de INTERVENT
M Jorn SCHINZLER a 52 ans ( naissance en 1972), est Président de la société INTERVENT
M Jorn SCHINZLER peut être contacté au siège de la société INTERVENT par courrier à l'adresse INTERVENT TOUR DE L EUROPE 183 3 BOULEVARD DE L EUROPE 68100 MULHOUSE FRANCE, par téléphone au 03Â 89Â 66Â 37Â 51 ou par fax au 03Â 89Â 66Â 41Â 72
La société INTERVENT est principalement dirigée par M Jorn SCHINZLER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société INTERVENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44189007600033.
- M Fabrice GOURAT, Directeur général (1970) depuis le 09 septembre 2008
- M Jorn SCHINZLER, Président (1972) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société INTERVENT est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Heinrich RODER, Directeur général (1960) du 19 janvier 2005 au 27 décembre 2005
- M Jorn SCHINZLER, Président (1972) du 19 janvier 2005 au 08 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTERVENT | |
Entrepreneurs individuels | INTERVENT | |
Identifiant de l'entreprise | 441890076 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 3 BD DE L EUROPE 68100 MULHOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 02 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 avril 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 115 043,00 | |
Résultat net | 29 464,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 11 387 |
Immobilisation incorporelle | 561 |
Immobilisation corporelle | 8 036 |
Immobilisation financière | 2 790 |
Actif circulant net | 4 436 942 |
Stock | 2 685 968 |
Avance | 0 |
Créance | 490 679 |
Placement | 1 260 295 |
Total Actif | 4 448 328 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 944 135 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 504 195 |
Total Passif | 4 448 328 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 115 043 |
Produit d'exploitation | 1 766 497 |
Charge d'exploitation | 1 744 610 |
Résultat d'exploitation | 21 887 |
Produit financier net | 16 740 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 16 740 |
Résultat courrant | 38 627 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 491 |
Résultat exceptionnel | -491 |
Résultat net | 29 464 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44189007600033 | INTERVENT TOUR DE L EUROPE 183 3 BOULEVARD DE L EUROPE 68100 MULHOUSE FRANCE |
44189007600041 | INTERVENT SECTION ZONE INDUSTRIELLE PARCELLE 19 LIEU DIT SAINT PELERIN 58310 DAMPIERRE SOUS BOUHY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
directeur général : GOURAT (Fabrice).
président : SCHINZLER (Jorn) ; directeur général : GOURAT (Fabrice) ; commissaire aux comptes titulaire : EUROPCONSULT INTERNATIONAL SARL (SARLh) ; commissaire aux comptes suppléant : BROUDER (Didier)
président : SCHINZLER (Jorn) ; directeur général : GOURAT (Fabrice) ; commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER (Jean-Marie) ; commissaire aux comptes suppléant : BIRLING SCHITTLY AUDIT SARL (SARL)
président : GOURAT (Fabrice) ; commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER (Jean-Marie) ; commissaire aux comptes suppléant : BIRLING SCHITTLY AUDIT SARL (SARL)
Président : GOURAT Fabrice ; Directeur général : BUTTNER Christof ; Commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER Jean-Marie ; Commissaire aux comptes suppléant : BIRLING SCHITTLY AUDIT SARL