M Francois CABANEL
Commissaire aux comptes suppléant de CHOCMOD
M Francois CABANEL a 67 ans ( naissance en 1957), est Commissaire aux comptes suppléant de la société CHOCMOD
M Francois CABANEL peut être contacté au siège de la société CHOCMOD par courrier à l'adresse CHOCMOD 1 AVENUE DE FLANDRE CS 70089 59435 RONCQ CEDEX FRANCE, par téléphone au 0320238437 ou par fax au 03Â 20Â 28Â 92Â 81
La société CHOCMOD est principalement dirigée par M Francois CABANEL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de cacao, fabricant de chocolat, chocolatier industriel, chocolaterie, chocolatier, confiseur industriel, confiseur, confiserie, confiserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1082Z (Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie), les activités sont :
- Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
- la fabrication de cacao, de beurre de cacao, de graisse de cacao, d'huile et de poudre de cacao
- la fabrication du chocolat et de confiseries au chocolat
- la fabrication de confiseries : caramels, cachous, nougats, fondants, chocolat blanc
- la fabrication de gommes à mâcher (chewing-gums)
- la conservation dans le sucre de fruits (y compris à coque), d'écorces de fruits et d'autres parties de plantes
- la fabrication de dragées et pastilles
Mais sont exclues les activités :
- la production de saccharose (cf10.81Z)
La société CHOCMOD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/09/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44327447700019.
- M Francois CABANEL, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 25 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Francis DESTOMBES, Président (1954) du 23 décembre 2003 au 22 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
- DILIGENTIA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 janvier 2017
- FORCO, Président depuis le 22 juillet 2008
- SARL F G L, Directeur général depuis le 25 janvier 2017
- FAG, Directeur général du 22 juillet 2008 au 25 janvier 2017
- SARL FGL, Président du 22 juillet 2008 au 25 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHOCMOD | |
Entrepreneurs individuels | CHOCMOD | |
Identifiant de l'entreprise | 443274477 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 1 AV DE FLANDRE 59223 RONCQ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 juillet 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 26 juillet 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1082Z : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | |
Activité principale de l'entreprise | 1082Z : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | |
Activité principale | 1082Z | |
Première activité | 1082Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de cacao, fabricant de chocolat, chocolatier industriel, chocolaterie, chocolatier, confiseur industriel, confiseur, confiserie, confiserie industrielle | |
Principal | confiseur industriel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44327447700019 | CHOCMOD 1 AVENUE DE FLANDRE CS 70089 59435 RONCQ CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 01286 Détaillants de confiserie chocolaterie biscuiterie
- 01267 Pâtisserie
- 00804 VRP
Président de la société : SARL FGLDirecteur général : FORCO. Directeur général : FAG. Commissaire aux comptes titulaire : ERNOULT & DEFRETIN. Commissaire aux comptes suppléant : DEFRETIN Hugues.
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNOULT & DEFRETIN, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DILIGENTIA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Defretin, Hugues, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cabanel, François
Président partant : SARL FGL représenté par --- Représentant permanent : Mr LESAFFRE Ghislain Né(e) le 13/02/1972 à 59 TOURCOING Nationalité : Française Demeurant : 470 rue ALBERT BAILLY 59700 Marcq-en-Baroeul, nomination du Président : FORCO représenté par FORTIN Antoine Adresse : 703 Bois d'Achelles 59910 Bondues, Directeur général partant : FORCO représenté par --- Représentant permanent : Mr FORTIN Antoine Né(e) le 14/01/1964 à 59 LILLE Nationalité : Française Demeurant : 703 BOIS D'ACHELLES 59910 Bondues, Directeur général partant : FAG représenté par --- Représentant permanent : Mr LESAFFRE Ghislain Né(e) le 13/02/1972 à 59 TOURCOING Nationalité : Française Demeurant : 470 rue ALBERT BAILLY 59700 Marcq-en-Baroeul, nomination du Directeur général : SARL F.G.L. représenté par LESAFFRE Ghislain Adresse : 642 Av. Roslyn Westmount Québec - H3Y 2T9
modification du Président SARL F.G.L. ; modification du Directeur général FORCO
modification du Président SARL F.G.L. ; nomination du Président : FINANCIERE DU BOIS LEURENT ; modification du Directeur général FORCO