M Jean-Luc BERGER
Président de D'UN COMMUN ACCORD
M Jean-Luc BERGER a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société D'UN COMMUN ACCORD
M Jean-Luc BERGER peut être contacté au siège de la société D'UN COMMUN ACCORD par courrier à l'adresse D UN COMMUN ACCORD 60 62 60 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS FRANCE, par téléphone au 0983025195 ou par fax au 01Â 49Â 88Â 23Â 05
La société D'UN COMMUN ACCORD est principalement dirigée par M Jean-Luc BERGER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société D'UN COMMUN ACCORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44372981900054.
- M Jean-Luc BERGER, Président (1963) depuis le 12 mars 2011
Anciens dirigeants :
- M Francois WENDLING, Président (1969) du 16 août 2005 au 26 avril 2010
- M Jean-Philippe ALLOCIO, Président (1964) du 26 avril 2010 au 11 septembre 2010
- M Nicolas APPERT, Président (1971) du 11 septembre 2010 au 12 mars 2011
- MME Valerie TERZIAN, Président (1964) du 19 janvier 2005 au 16 août 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | D'UN COMMUN ACCORD | |
Entrepreneurs individuels | D'UN COMMUN ACCORD | |
Identifiant de l'entreprise | 443729819 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | 60 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 mai 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 18 août 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 5 067 000,00 | |
Résultat net | -470 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 499 000 |
Immobilisation incorporelle | 144 000 |
Immobilisation corporelle | 269 000 |
Immobilisation financière | 86 000 |
Actif circulant net | 2 335 000 |
Stock | 63 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 023 000 |
Placement | 248 000 |
Total Actif | 2 834 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -320 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 64 000 |
Dette | 3 090 000 |
Total Passif | 2 834 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 067 000 |
Produit d'exploitation | 5 361 000 |
Charge d'exploitation | 5 590 000 |
Résultat d'exploitation | -230 000 |
Produit financier net | 74 000 |
Charge financière | 70 000 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | -226 000 |
Produit exceptionnel | 300 000 |
Charges exceptionnelles | 545 000 |
Résultat exceptionnel | -245 000 |
Résultat net | -470 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44372981900054 | D UN COMMUN ACCORD 60 62 60 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTISE AUDIT ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET FINANCE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Granger, Georges, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ibanez, Manuel.
Président partant : Wendling, Francois, nomination du Président : Allocio, Jean-Philippe Joseph Louis
Président partant : Allocio, Jean-Philippe Joseph Louis, nomination du Président : Appert, Nicolas
Président partant : Appert, Nicolas, nomination du Président : Berger, Jean-Luc
Au fonds vendu D'UN COMMUN ACCORD 4 chemin de Groux 93130 NOISY LE SEC pour la validité et pour la correspondance IDEACT SOCIETE D AVOCATS 19 rue DE MARIGNAN 75008 PARIS
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 juillet 2011 désignant : administrateur SCP Chavaux-lavoir en la personne de me Chavaux 11 rue de Sontay 75116 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 1 place Boieldieu 75002 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris.
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.