M Philippe ESQUIROL
Président de DT SWISS FRANCE
M Philippe ESQUIROL a 59 ans ( naissance en 1963), est Président de la société DT SWISS FRANCE
M Philippe ESQUIROL peut être contacté au siège de la société DT SWISS FRANCE par courrier à l'adresse DT SWISS FRANCE PARC D ACTIVITE DE LA SARREE ROUTE DE GOURDON 06620 LE BAR SUR LOUP FRANCE, par téléphone au 04Â 92Â 60Â 90Â 58 ou par fax au 04Â 93Â 40Â 08Â 75
La société DT SWISS FRANCE est principalement dirigée par M Philippe ESQUIROL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société DT SWISS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44394050700025.
- M Patrick AVRIL, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 24 juillet 2015
- M Philippe ESQUIROL, Président (1963) depuis le 11 juin 2011
- MME Valerie PETROSINO, Commissaire aux comptes titulaire (1967) depuis le 24 juillet 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DT SWISS FRANCE est de 60 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe ESQUIROL, Président (1963) du 19 janvier 2005 au 11 juin 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 janvier 2019 : SA ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
- 22 septembre 2019 : PETROSINO Valérie nom d'usage : PETROSINO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AVRIL Patrick nom d'usage : AVRIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 05 août 2021 : MEIER Matthias nom d'usage : MEIER devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DT SWISS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | DT SWISS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 443940507 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | RTE DE GOURDON 06620 LE BAR SUR LOUP | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 avril 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 13 octobre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 555 000,00 | |
Résultat net | -89 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 251 000 |
Immobilisation incorporelle | 121 000 |
Immobilisation corporelle | 129 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 998 000 |
Stock | 971 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 928 000 |
Placement | 95 000 |
Total Actif | 2 249 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 394 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 122 000 |
Dette | 1 732 000 |
Total Passif | 2 249 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 555 000 |
Produit d'exploitation | 3 616 000 |
Charge d'exploitation | 3 634 000 |
Résultat d'exploitation | -17 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 59 000 |
Résultat financier | -59 000 |
Résultat courrant | -76 000 |
Produit exceptionnel | 300 |
Charges exceptionnelles | 15 000 |
Résultat exceptionnel | -14 000 |
Résultat net | -89 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44394050700025 | DT SWISS FRANCE PARC D ACTIVITE DE LA SARREE ROUTE DE GOURDON 06620 LE BAR SUR LOUP FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Président : ESQUIROL Philippe Louis Jean Robert modification le 04 Septembre 2007 ; Commissaire aux comptes suppléant : AVRIL Patrick en fonction le 04 Septembre 2007 ; Commissaire aux comptes titulaire : PETROSINO Valérie en fonction le 04 Septembre 2007 ; Directeur général : BOCHMANN Franck en fonction le 02 Novembre 2017 ; Directeur général : SCHÃTZ Micheal en fonction le 02 Novembre 2017 ; Directeur général : D'ALBERTO Maurizio en fonction le 02 Novembre 2017
SA ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
PETROSINO Valérie nom d'usage : PETROSINO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AVRIL Patrick nom d'usage : AVRIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MEIER Matthias nom d'usage : MEIER devient directeur général