M Jean-Herve LORENZI
Président du conseil de surveillance de EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
M Jean-Herve LORENZI a 75 ans ( naissance en 1947), est Président du conseil de surveillance de la société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
M Jean-Herve LORENZI peut être contacté au siège de la société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS par courrier à l'adresse EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNE EDRIP 47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 40Â 98Â 00Â 49
La société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS est principalement dirigée par M Jean-Herve LORENZI qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44407198900016.
- M Antoine LE BOURGEOIS, Gérant (1969) depuis le 23 juin 2016
- M Didier KLING, Commissaire aux comptes suppléant (1949) depuis le 18 juin 2015
- M Gilles NOBECOURT, Gérant (1957) depuis le 25 février 2015
- M Jean GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 18 juin 2015
- M Johnny EL HACHEM, Président (1977) depuis le 25 février 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS est de 59 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre FOULON, Gérant (1974) du 25 février 2015 au 23 juin 2016
- M Antoine LE BOURGEOIS, Président (1969) du 03 juillet 2010 au 18 décembre 2010
- M Jean-Herve LORENZI, Président du conseil de surveillance (1947) du 06 février 2007 au 25 février 2015
- M Pierre PASSY, Président (1956) du 23 décembre 2003 au 03 juillet 2010
- M Pierre PASSY, Gérant (1956) du 18 décembre 2010 au 23 juin 2016
- M Pierre POIRIER, Directeur général (1970) du 23 décembre 2003 au 03 juillet 2010
- M Rene BARBIER DE LA SERRE, Président du conseil de surveillance (1940) du 24 mai 2005 au 06 février 2007
- M Sylvain CHARIGNON, Gérant (1971) du 25 février 2015 au 23 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2015
47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8
Téléphone : 01Â 40Â 98Â 00Â 49 Société
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS | |
Entrepreneurs individuels | EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS | |
Identifiant de l'entreprise | 444071989 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 16 octobre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 501 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 octobre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 25 503 000,00 | |
Résultat net | 4 606 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 380 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 177 000 |
Immobilisation financière | 1 204 000 |
Actif circulant net | 12 506 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 978 000 |
Placement | 10 527 000 |
Total Actif | 13 886 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 088 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 88 000 |
Dette | 9 710 000 |
Total Passif | 13 886 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 503 000 |
Produit d'exploitation | 25 527 000 |
Charge d'exploitation | 18 460 000 |
Résultat d'exploitation | 7 066 000 |
Produit financier net | 131 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 119 000 |
Résultat courrant | 7 185 000 |
Produit exceptionnel | 229 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 229 000 |
Résultat net | 4 606 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44407198900040 | EDRIP 374 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS FRANCE |
44407198900040 | ANDERA PARTNERS ANDERA PARTNERS 374 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 |
44407198900016 | EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNE EDRIP 47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président partant : Passy, Pierre Michel Jean Claude, nomination du Membre du Directoire : Le Bourgeois, Antoine Emile, nomination du Membre du Directoire : Wisniewski, Raphaël David, nomination du Membre du Directoire : Bevierre, Jérôme Pierre Georges Fernand, nomination du Président et Président du Directoire : Le Bourgeois, Antoine Emile, Directeur général partant : Poirier, Pierre Yves Stephane Jacques
modification du Membre du Directoire Le Bourgeois, Antoine Emile, nomination du Président et Président du Directoire : Passy, Pierre Michel Jean Claude
Membre du Directoire partant : Le Bourgeois, Antoine Emile, Membre du Directoire partant : Wisniewski, Raphaël David, nomination du Membre du Directoire : Litzka, Olivier Christophe, nomination du Membre du Directoire : Poirier, Pierre-Yves Stéphane Jacques, Membre du conseil de surveillance partant : Chemarin, Jean Louis, nomination du Membre du conseil de surveillance : Samuel, Marc Christophe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Levy, Marc Bruno
Membre du conseil de surveillance partant : Levy, Marc Bruno, Commissaire aux comptes titulaire partant : COOPERS & LYBRAND AUDIT (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Membre du conseil de surveillance partant : Samuel, Marc Christophe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Taupin, Vincent, Augustin, Jules
Membre du directoire partant : Bevierre, Jérôme Pierre Georges Fernand, Membre du directoire partant : Litzka, Olivier Christophe, Membre du directoire partant : Poirier, Pierre-Yves Stéphane Jacques, nomination du Membre du directoire : Charignon, Sylvain, Marie, Bruno, nomination du Membre du directoire : Foulon, Alexandre, Gilbert, Jean, nomination du Membre du directoire : Nobécourt, Gilles, Marie, Jacques, Gustave
modification du Gérant Passy, Pierre Michel Jean Claude, modification du Gérant Charignon, Sylvain, Marie, Bruno, modification du Gérant Foulon, Alexandre, Gilbert, Jean, modification du Gérant Nobécourt, Gilles, Marie, Jacques, Gustave, nomination de l'Associé commandité : Edmond de Rothschild (France), nomination de l'Associé commandité : MONTALIVET ASSOCIES, modification du Vice-président du conseil de surveillance Lorenzi, Jean-Hervé, Membre du conseil de surveillance partant : Des Robert, Francois, Membre du conseil de surveillance partant : Taupin, Vincent, Augustin, Jules, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : El Hachem, Johnny, nomination du Membre du conseil de surveillance : Edmond de Rothschild Private Equity (France) représenté par Courant Emmanuel Pierre Jean Adresse : 15 rue Edgar Quinet 92240 Malakoff, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lorenzi, Jean-Hervé
Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean Christophe
Gérant partant : Passy, Pierre Michel Jean Claude, Gérant partant : Charignon, Sylvain, Marie, Bruno, Gérant partant : Foulon, Alexandre, Gilbert, Jean, nomination du Gérant : Le Bourgeois, Antoine Emile
Dans les locaux d'ACG Capital 84 avenue d'Iéna 75116 Paris pour la validité et la correspondance.
Vice-président du conseil de surveillance partant : Lorenzi, Jean-Hervé, Membre du conseil de surveillance partant : Lorenzi, Jean-Hervé, nomination du Membre du conseil de surveillance : Cieutat, Philippe Alain Léon
Associé commandité partant : MONTALIVET ASSOCIES ; nomination de l'Associé commandité : MONTALIVET INVESTMENT MANAGERS ; Président et membre du conseil de surveillance partant : El Hachem, Johnny ; Membre du conseil de surveillance partant : Edmond de Rothschild Private Equity (France) ; Membre du conseil de surveillance partant : Cieutat, Philippe Alain Léon ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Charignon, Sylvain ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Wisniewki, Raphaël ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Litzka, Olivier
Associé commandité partant : Edmond de Rothschild (France)
Gérant partant : Nobécourt, Gilles ; Gérant partant : Le Bourgeois, Antoine Emile ; nomination du Gérant : Poirier, Pierre-Yves ; nomination du Gérant : Bergez, Stéphane
Associé commandité partant : MONTALIVET INVESTMENT MANAGERS ; nomination de l'Associé commandité : ANDERA INVESTMENT MANAGERS
nomination du Président du conseil de surveillance : Robin, David ; Membre du conseil de surveillance partant : Charignon, Sylvain ; Membre du conseil de surveillance partant : Wisniewski, Raphaël ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Bourgeois, Antoine ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Robin, David
Gérant partant : Poirier, Pierre-Yves ; Gérant partant : Bergez, Stéphane ; nomination du Gérant : Wisniewski, Raphaël ; nomination du Gérant : Charignon, Sylvain
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Kling, Didier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
nomination du Membre du conseil de surveillance : Baillet, Christian ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Laurens, Jean-Louis ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Malrieu, Anne-France
Président du conseil de surveillance partant : Robin, David ; nomination du Président du conseil de surveillance : Baillet, Christian
Gérant partant : Charignon, Sylvain ; nomination du Gérant : Tourtois, Laurent