M David-Alexandre BOISSON
Gérant de DBRC
M David-Alexandre BOISSON a 54 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société DBRC
M David-Alexandre BOISSON peut être contacté au siège de la société DBRC par courrier à l'adresse DBRC 483 RUE DES VAUTES 34980 ST GELY DU FESC FRANCE
La société DBRC est principalement dirigée par M David-Alexandre BOISSON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société DBRC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44458932900044.
- M David-Alexandre BOISSON, Gérant (1970) depuis le 01 janvier 2011
Anciens dirigeants :
- M David BOISSON, Gérant (1970) du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DBRC | |
Entrepreneurs individuels | DBRC | |
Identifiant de l'entreprise | 444589329 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 483 ZAC DES VAUTES 34980 SAINT GELY DU FESC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 novembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 456 840,00 | |
Résultat net | 524 749,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 577 921 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 300 |
Immobilisation financière | 3 577 621 |
Actif circulant net | 2 885 324 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 11 535 |
Placement | 2 873 789 |
Total Actif | 6 463 245 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 437 653 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 25 592 |
Total Passif | 6 463 245 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 456 840 |
Produit d'exploitation | 456 841 |
Charge d'exploitation | 230 351 |
Résultat d'exploitation | 226 490 |
Produit financier net | 405 328 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 405 328 |
Résultat courrant | 631 818 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 524 749 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44458932900044 | DBRC 483 RUE DES VAUTES 34980 ST GELY DU FESC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Gérant : BOISSON David-Alexandre
Gérant : BOISSON David-Alexandre ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO LAURY ; Commissaire aux comptes suppléant : CSA AUDIT LR