M Leon BARUC
Gérant de AMALIS MERIGNAC
M Leon BARUC a 74 ans ( naissance en 1948), est Gérant de la société AMALIS MERIGNAC
M Leon BARUC peut être contacté au siège de la société AMALIS MERIGNAC par courrier à l'adresse AMALIS MERIGNAC 71 AVENUE DES TERNES 75017 PARIS FRANCE
La société AMALIS MERIGNAC est principalement dirigée par M Leon BARUC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société AMALIS MERIGNAC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44465184800053.
- M Leon BARUC, Gérant (1948) depuis le 24 juin 2017
Anciens dirigeants :
- M Claude DIDIER, Gérant (1931) du 30 novembre 2004 au 28 mars 2006
- M Michel FLECK, Associé-gérant (1942) du 28 mars 2006 au 10 avril 2010
- M Michel FLECK, Gérant (1942) du 10 avril 2010 au 24 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMALIS MERIGNAC | |
Entrepreneurs individuels | AMALIS MERIGNAC | |
Identifiant de l'entreprise | 444651848 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 71 AV DES TERNES 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 16 mai 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 996 100,00 | |
Résultat net | 203 300,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 179 400 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 179 400 |
Actif circulant net | 3 035 900 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 004 900 |
Placement | 31 000 |
Total Actif | 3 215 200 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 204 300 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 010 900 |
Total Passif | 3 215 200 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 996 100 |
Produit d'exploitation | 996 300 |
Charge d'exploitation | 713 500 |
Résultat d'exploitation | 282 800 |
Produit financier net | 109 900 |
Charge financière | 89 700 |
Résultat financier | 20 100 |
Résultat courrant | 289 200 |
Produit exceptionnel | 800 |
Charges exceptionnelles | 1 100 |
Résultat exceptionnel | -300 |
Résultat net | 203 300 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44465184800053 | AMALIS MERIGNAC 71 AVENUE DES TERNES 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant partant : Didier, Claude
Associé gérant partant : Fleck, Michel Jean, nomination du Gérant : Baruc, Léon
Gérant partant : Baruc, Léon ; nomination du Gérant : ETCHE FRANCE