M Ricardo CUELLO
Président de SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE
M Ricardo CUELLO a 58 ans ( naissance en 1966), est Président de la société SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE
M Ricardo CUELLO peut être contacté au siège de la société SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE par courrier à l'adresse SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE HILTON LA DEFENSE 2 PLACE DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRANCE, par téléphone au 0140900337
La société SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE est principalement dirigée par M Ricardo CUELLO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/02/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44469949000025.
- M Ricardo CUELLO, Président (1966) depuis le 17 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Jean FAIVRE, Président (1957) du 08 février 2005 au 29 février 2012
- M Jochem SLEIFFER, Président (1966) du 29 février 2012 au 13 février 2013
- M Primitivo MUNOZ, Président (1954) du 13 février 2013 au 17 janvier 2017
- M Primitivo MUNOZ HERRERA, Directeur général (1954) du 17 février 2004 au 15 février 2005
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 septembre 2016
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 septembre 2016
- HILTON INTERNATIONAL FRANCE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, Président du 17 février 2004 au 12 mai 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE | |
Entrepreneurs individuels | SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE | |
Identifiant de l'entreprise | 444699490 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 2 PL DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 20 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 12 284 000,00 | |
Résultat net | -1 869 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale | 5510Z | |
Première activité | 5510Z | |
Deuxième activité | 5610A | |
Troisième activité | 5610C | |
Quatrième activité | 9601B | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 541 000 |
Immobilisation incorporelle | 46 000 |
Immobilisation corporelle | 3 401 000 |
Immobilisation financière | 94 000 |
Actif circulant net | 2 231 000 |
Stock | 30 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 891 000 |
Placement | 310 000 |
Total Actif | 5 772 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 233 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 76 000 |
Dette | 6 930 000 |
Total Passif | 5 772 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 284 000 |
Produit d'exploitation | 12 463 000 |
Charge d'exploitation | 14 290 000 |
Résultat d'exploitation | -1 827 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 53 000 |
Résultat financier | -43 000 |
Résultat courrant | -1 870 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 400 |
Résultat exceptionnel | -400 |
Résultat net | -1 869 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44469949000025 | SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE HILTON LA DEFENSE 2 PLACE DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Président : FAIVRE Jean modification le 22 Avril 2009. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Août 2006.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG AUDIT Président : FAIVRE Jean modification le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Août 2006 Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : HARTEVELT Peter en fonction le 22 Juillet 2010
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Août 2006 Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : HARTEVELT Peter en fonction le 22 Juillet 2010 Président : SLEIFFER Jochem Jan en fonction le 27 Février 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Août 2006 Président : SLEIFFER Jochem Jan en fonction le 27 Février 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 10 Août 2006 Président : MUNOZ Primitivo en fonction le 11 Février 2013
Président : KELLY David ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : KELLY David ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT