M William HENDRIX
Président de STARBUCKS COFFEE FRANCE
M William HENDRIX a 66 ans ( naissance en 1956), est Président de la société STARBUCKS COFFEE FRANCE
M William HENDRIX peut être contacté au siège de la société STARBUCKS COFFEE FRANCE par courrier à l'adresse STARBUCKS COFFEE FRANCE 26 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS FRANCE, par téléphone au 0146040580
La société STARBUCKS COFFEE FRANCE est principalement dirigée par M William HENDRIX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société STARBUCKS COFFEE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/02/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44533010300166.
- M Franciscus WUBBEN, Président (1969) depuis le 26 mars 2013
Anciens dirigeants :
- M Alvaro SALAFRANCA, Président (1960) du 13 juillet 2004 au 14 novembre 2009
- M Eugene SIKES JR, Administrateur (1958) du 25 septembre 2010 au 26 mars 2013
- M John CULVER, Administrateur (1960) du 19 février 2011 au 26 mars 2013
- M Philippe SANCHEZ, Président (1964) du 03 mars 2009 au 03 avril 2010
- M Placido ARANGO GARCIA URIAGA, Président (1959) du 30 décembre 2003 au 29 juin 2004
- M Robert NAYLOR, Président (1960) du 31 juillet 2010 au 26 mars 2013
- M Robert NAYLOR, Administrateur (1960) du 25 septembre 2010 au 26 mars 2013
- M Stephane KLEIN, Directeur général délégué (1961) du 19 septembre 2006 au 10 juillet 2007
- M Uriaga ARANGO GARCIA, Directeur général (1959) du 29 juin 2004 au 14 novembre 2009
- M William HENDRIX, Président (1956) du 03 avril 2010 au 19 février 2011
- M William HENDRIX, Administrateur (1956) du 25 septembre 2010 au 19 février 2011
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juillet 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juillet 2015
26 AV DE L OPERA
75001 PARIS 1
Téléphone : 0146040580 Société
STARBUCKS COFFEE FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STARBUCKS COFFEE FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | STARBUCKS COFFEE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 445330103 | |
Numéro interne du siège | 00166 | |
Adresse | 38 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 mai 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 51 060 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 19 février 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 80 540 000,00 | |
Résultat net | -9 640 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale | 5610C | |
Première activité | 5610C | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 52 936 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 223 000 |
Immobilisation corporelle | 27 153 000 |
Immobilisation financière | 2 560 000 |
Actif circulant net | 13 116 000 |
Stock | 505 000 |
Avance | 426 000 |
Créance | 2 641 000 |
Placement | 9 544 000 |
Total Actif | 66 052 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 47 033 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 761 000 |
Dette | 18 258 000 |
Total Passif | 66 052 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 80 540 000 |
Produit d'exploitation | 80 699 000 |
Charge d'exploitation | 88 433 000 |
Résultat d'exploitation | -7 734 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 1 485 000 |
Résultat financier | -1 471 000 |
Résultat courrant | -9 205 000 |
Produit exceptionnel | 68 000 |
Charges exceptionnelles | 506 000 |
Résultat exceptionnel | -438 000 |
Résultat net | -9 640 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Me Nathalie WELTI -CHETAIL Parc d'Affaires de Crécy 5 C Rue Claude Chappe 69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Au Mandataire SCP AVELINE & HELDT 20, rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance Cabinet CHEVALIER CASSAGNE SALABERT 42 Rue DE LISBONNE 75008 PARIS
Au Mandataire SCP AVELINE & HELDT 20, rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance Cabinet CHEVALIER CASSAGNE SALABERT 42 Rue DE LISBONNE 75008 PARIS
Séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris 9 place Dauphine 75001 Paris pour la validité .
chez Maître Romuald Cohana, avocat au Barreau de Paris 22 rue du Général Foy 75008 Paris pour la validité et la correspondance.
Au Mandataire Me Etienne PIERI 55 RUE Paradis 13006 MARSEILLE pour la validité et pour la correspondance
Séquestre Juridique de l' Ordre des Avocats 9-11 place Dauphine 75053 Paris Louvre Rp Sp pour la validité et la correspondance.
ME FRANCK MICHEL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, 10 ALL Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance
Auprès de Maître Sophie Bialobos, avocat à la Cour 11 rue Bailly 75003 Paris pour la validité.
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES