M Jan DESMET
Président de DECOSPAN FRANCE
M Jan DESMET a 63 ans ( naissance en 1959), est Président de la société DECOSPAN FRANCE
M Jan DESMET peut être contacté au siège de la société DECOSPAN FRANCE par courrier à l'adresse DECOSPAN FRANCE PARC D ACTIVITE DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK FRANCE, par téléphone au 03Â 28Â 50Â 34Â 00 ou par fax au 03Â 28Â 50Â 34Â 01
La société DECOSPAN FRANCE est principalement dirigée par M Jan DESMET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement ,fabricant de meubles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3109B (Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement), les activités sont :
- Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement
- la fabrication de sièges de camping ou de jardin
- la fabrication de mobilier de jardin et de meubles des types utilisés dans les chambres à coucher, les salles à manger et de séjour, etc.
- la fabrication de meubles de machines à coudre, meubles-télévision, etc.
- le garnissage de sièges relevant de cette sous-classe dans le cadre de leur fabrication
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de meubles en céramique, béton et pierre (cf23.42Z, 23.69Z, 23.70Z)
- la fabrication de lampes ou d'appareils d'éclairage (cf27.40Z)
- la restauration de meubles et le rembourrage dans le cadre de la restauration de meubles (cf95.24Z)
La société DECOSPAN FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/03/1966 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44605196300028.
- M Jan DESMET, Président (1959) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Marc DESMET, Administrateur (1957) du 19 janvier 2005 au 25 novembre 2008
Dirigeants personne morale:
- SARL DECOSPAN FRANCE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 25 novembre 2008
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 septembre 2020 : DESMET Jan nom d'usage : DESMET n'est plus président. DESMET Pieterjan nom d'usage : DESMET devient président. SA SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DECOSPAN FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | DECOSPAN FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 446051963 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | PARC ACTIVITE DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 170 000,00 | |
Résultat net | 28 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3109B : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | |
Activité principale de l'entreprise | 3109B : Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | |
Activité principale | 3109B | |
Première activité | 3109B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | |
Synonyme | fabricant de meubles | |
Principal | fabricant de meubles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 224 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 222 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 2 871 000 |
Stock | 1 080 000 |
Avance | 0 |
Créance | 566 000 |
Placement | 1 226 000 |
Total Actif | 3 095 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 327 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 768 000 |
Total Passif | 3 095 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 170 000 |
Produit d'exploitation | 7 086 000 |
Charge d'exploitation | 7 044 000 |
Résultat d'exploitation | 42 000 |
Produit financier net | 75 000 |
Charge financière | 112 000 |
Résultat financier | -37 000 |
Résultat courrant | 5 000 |
Produit exceptionnel | 24 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 23 000 |
Résultat net | 28 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44605196300028 | DECOSPAN FRANCE PARC D ACTIVITE DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00914 Métallurgie Ain
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00292 Plasturgie
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
nommé en qualité de président : DESMET (Jan) ; de commissaire aux comptes suppléant : BLEUET (Eric) en remplacement de DEROY (Jean-François).
Président : DESMET Jan Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL (SA)
DESMET Jan nom d'usage : DESMET n'est plus président. DESMET Pieterjan nom d'usage : DESMET devient président. SA SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes titulaire