MME Christine DESCLAUX
Gérant de IDSC
MME Christine DESCLAUX a 55 ans ( naissance en 1967), elle est Gérant de la société IDSC
MME Christine DESCLAUX peut être contacté au siège de la société IDSC par courrier à l'adresse IDSC 7 RUE DES BAUX 66820 VERNET LES BAINS FRANCE, par téléphone au 04Â 68Â 05Â 78Â 08
La société IDSC est principalement dirigée par MME Christine DESCLAUX qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. ,services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
La société IDSC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/03/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44776601500013.
- MME Christine DESCLAUX, Gérant (1967) depuis le 20 mars 2013
Anciens dirigeants :
- M Bernard DESCLAUX, Gérant (1968) du 19 janvier 2005 au 08 février 2012
- M Bernard DESCLAUX, Gérant (1968) du 08 février 2012 au 20 mars 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 avril 2013 : DESCLAUX Bernard Alphonse Denis nom d'usage : DESCLAUX n'est plus gérant. PRATS Christine Catherine Jacqueline nom d'usage : DESCLAUX devient gérant.)
- 28 janvier 2021 : PRATS Christine Catherine Jacqueline nom d'usage : DESCLAUX n'est plus gérant. DESCLAUX Bernard nom d'usage : DESCLAUX devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IDSC | |
Entrepreneurs individuels | IDSC | |
Identifiant de l'entreprise | 447766015 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 7 RUE DES BAUS 66820 VERNET LES BAINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 07 mars 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 mars 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 19 072,00 | |
Résultat net | -5 653,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 553 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 553 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 86 028 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 620 |
Placement | 84 408 |
Total Actif | 89 582 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 74 480 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 15 102 |
Total Passif | 89 582 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 072 |
Produit d'exploitation | 19 072 |
Charge d'exploitation | 30 095 |
Résultat d'exploitation | -11 023 |
Produit financier net | 6 761 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 6 761 |
Résultat courrant | -4 262 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 390 |
Résultat exceptionnel | -1 390 |
Résultat net | -5 653 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44776601500013 | IDSC 7 RUE DES BAUX 66820 VERNET LES BAINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
DESCLAUX Bernard Alphonse Denis nom d'usage : DESCLAUX n'est plus gérant. PRATS Christine Catherine Jacqueline nom d'usage : DESCLAUX devient gérant.
PRATS Christine Catherine Jacqueline nom d'usage : DESCLAUX n'est plus gérant. DESCLAUX Bernard nom d'usage : DESCLAUX devient liquidateur