M Philippe SANNEJAN
Président de GROUPE ALVEGA
M Philippe SANNEJAN a 68 ans ( naissance en 1955), est Président de la société GROUPE ALVEGA
M Philippe SANNEJAN peut être contacté au siège de la société GROUPE ALVEGA par courrier à l'adresse GROUPE ALVEGA BATIMENT 11 PARC METROTECH 42650 ST JEAN BONNEFONDS FRANCE
La société GROUPE ALVEGA est principalement dirigée par M Philippe SANNEJAN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société GROUPE ALVEGA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44915217200036.
- M Philippe SANNEJAN, Président (1955) depuis le 08 octobre 2011
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie STELLATI, Administrateur (1941) du 02 décembre 2003 au 24 juillet 2007
- M Philippe SANNEJAN, Président (1955) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2011
- M Philippe SANNEJAN, Administrateur (1955) du 16 mars 2004 au 19 juin 2007
Dirigeants personne morale:
- GESCOMM, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juillet 2015
- SARL LAURENCE BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juillet 2015
- NAXICAP PARTNERS, Administrateur du 06 décembre 2005 au 20 avril 2012
- P S P Holding, Administrateur du 08 octobre 2011 au 20 avril 2012
- PSP HOLDING, Administrateur du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 décembre 2018 : Sté par actions simplifiée P.S.P Holding devient président. SANNEJAN Philippe François Yves Marie nom d'usage : SANNEJAN n'est plus président)
- 19 août 2021 : Société à responsabilité limitée GESCOMM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL LAURENCE BERNARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE ALVEGA | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE ALVEGA | |
Identifiant de l'entreprise | 449152172 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | PARC TECHNOLOGIQUE METROTECH 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 février 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44915217200036 | GROUPE ALVEGA BATIMENT 11 PARC METROTECH 42650 ST JEAN BONNEFONDS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président de la société : SANNEJAN Philippe François Yves Marie. Administrateur : STELLATI Jean Marie. Administrateur : P.S.P Holding. Administrateur : NAXICAP PARTNERS. Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM. Commissaire aux comptes titulaire : SARL LAURENCE BERNARD. Commissaire aux comptes suppléant : SCA CASPAR & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SOFEG.
Président de la société : SANNEJAN Philippe François Yves Marie. Administrateur : P.S.P Holding. Administrateur : NAXICAP PARTNERS. Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM. Commissaire aux comptes titulaire : SARL LAURENCE BERNARD. Commissaire aux comptes suppléant : SCA CASPAR & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : SOFEG.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SELARL Aj Partenaires en la personne de Me Eric Etienne-Martin 12 Rue Louis Braille 42000 Saint-Etienne avec les pouvoirs : d'asssiter le débiteur dans tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Me Chretien Fabrice 8 Rue Blanqui Le Century 42026 Saint-Etienne. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Président : SANNEJAN Philippe François Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM Commissaire aux comptes titulaire : SARL LAURENCE BERNARD Commissaire aux comptes suppléant : SCA CASPAR & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : SOFEG
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan SELARL Aj Partenaires en la personne de Me Eric Etienne-Martin 12 Rue Louis Braille 42000 Saint-Etienne.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Président : SANNEJAN Philippe François Yves Marie Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM modification le 30 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SARL LAURENCE BERNARD en fonction le 30 Juin 2015
Sté par actions simplifiée P.S.P Holding devient président. SANNEJAN Philippe François Yves Marie nom d'usage : SANNEJAN n'est plus président
Société à responsabilité limitée GESCOMM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SARL LAURENCE BERNARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant