M Vincent TORRILHON
Directeur général de 4K 2D
M Vincent TORRILHON a 50 ans ( naissance en 1972), est Directeur général de la société 4K 2D
M Vincent TORRILHON peut être contacté au siège de la société 4K 2D par courrier à l'adresse 4K 2D LES OPTICIENS J. TORRILHON CENTRE COMMERCIAL ZAC DE LA MANDALLAZ 74330 EPAGNY METZ-TESSY , par téléphone au 0450244936 ou par fax au 04Â 50Â 24Â 49Â 36
La société 4K 2D est principalement dirigée par M Vincent TORRILHON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société 4K 2D est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44957275900016.
- M Vincent TORRILHON, Directeur général (1972) depuis le 12 avril 2005
Anciens dirigeants :
- M Laurent TORRILHON, Président (1967) du 09 décembre 2003 au 12 avril 2005
Dirigeants personne morale:
- FIDAUDIT FRANCE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 avril 2016
- LVTH, Président depuis le 30 mars 2012
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 05 août 2010 : FIDAUDIT FRANCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET GAMET AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LEFEVRE Christophe nom d'usage : LEFEVRE Christophe devient commissaire aux comptes titulaire. FIDAUDIT FRANCE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 24 mai 2012 : Sté par actions simplifiée LVTH devient président. TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON n'est plus président. TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON devient directeur général. SIBILLE Florence nom d'usage : COULAUD n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société. LERAT Bertrand Alain François nom d'usage : LERAT devient Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société.)
- 25 août 2017 : LEFEVRE Christophe nom d'usage : LEFEVRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAUDIT FRANCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée FIDAUDIT FRANCE devient commissaire aux comptes titulaire)
- 28 novembre 2017 : Sté par actions simplifiée LVTH n'est plus président. SA à directoire et à conseil de s OPTIQUE PARTICIPATIONS devient président)
- 07 janvier 2018 : LERAT Bertrand Alain François nom d'usage : LERAT n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société)
- 23 juillet 2020 : TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 4K 2D | |
Entrepreneurs individuels | 4K 2D | |
Identifiant de l'entreprise | 449572759 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | ZAC DE LA MANDALLAZ 74330 EPAGNY METZ-TESSY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 31 juillet 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 31 juillet 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 690 509,00 | |
Résultat net | 26 598,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 279 340 |
Immobilisation incorporelle | 200 484 |
Immobilisation corporelle | 11 609 |
Immobilisation financière | 67 247 |
Actif circulant net | 149 946 |
Stock | 89 162 |
Avance | 0 |
Créance | 53 743 |
Placement | 7 041 |
Total Actif | 429 286 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 62 066 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 367 220 |
Total Passif | 429 286 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 690 509 |
Produit d'exploitation | 709 515 |
Charge d'exploitation | 619 614 |
Résultat d'exploitation | 89 901 |
Produit financier net | 862 |
Charge financière | 2 491 |
Résultat financier | -1 629 |
Résultat courrant | 88 272 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 60 326 |
Résultat exceptionnel | -60 326 |
Résultat net | 26 598 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44957275900016 | 4K 2D LES OPTICIENS J. TORRILHON CENTRE COMMERCIAL ZAC DE LA MANDALLAZ 74330 EPAGNY METZ-TESSY |
44957275900024 | 4K 2D KRYS CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO SEYNOD AVENUE D AIX LES BAINS SEYNOD 74600 ANNECY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
FIDAUDIT FRANCE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET GAMET AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. LEFEVRE Christophe nom d'usage : LEFEVRE Christophe devient commissaire aux comptes titulaire. FIDAUDIT FRANCE devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée LVTH devient président. TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON n'est plus président. TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON devient directeur général. SIBILLE Florence nom d'usage : COULAUD n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société. LERAT Bertrand Alain François nom d'usage : LERAT devient Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société.
LEFEVRE Christophe nom d'usage : LEFEVRE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAUDIT FRANCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée FIDAUDIT FRANCE devient commissaire aux comptes titulaire
Sté par actions simplifiée LVTH n'est plus président. SA à directoire et à conseil de s OPTIQUE PARTICIPATIONS devient président
LERAT Bertrand Alain François nom d'usage : LERAT n'est plus Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société
TORRILHON Vincent nom d'usage : TORRILHON n'est plus directeur général