M Damien BOURG
Commissaire aux comptes suppléant de MITZE FILMS
M Damien BOURG a 54 ans ( naissance en 1968), est Commissaire aux comptes suppléant de la société MITZE FILMS
M Damien BOURG peut être contacté au siège de la société MITZE FILMS par courrier à l'adresse MITZE FILMS 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 0174305155 ou par fax au 01Â 45Â 63Â 17Â 66
La société MITZE FILMS est principalement dirigée par M Damien BOURG qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Production de films pour le cinéma ,production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films, producteur de films, production de films de cinéma, producteur de films de cinéma
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5911C (Production de films pour le cinéma), les activités sont :
- Production de films pour le cinéma
- la production et la réalisation de films et de vidéos d'auteurs, courts ou longs métrages,
- destinés principalement à la projection dans les salles
La société MITZE FILMS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/06/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44991260900038.
- M Damien BOURG, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 18 juin 2016
- MME Sidonie DUMAS, Président (1967) depuis le 02 juillet 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MITZE FILMS est de 55 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain GOLDMAN, Président (1961) du 19 janvier 2005 au 18 juin 2016
- M Jean SARFATI, Commissaire aux comptes titulaire (1954) du 15 juin 2016 au 18 juin 2016
- M Sidonie DUMAS, Président (1967) du 18 juin 2016 au 02 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- ADVOLIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 juin 2016
- ALAIN MARTIN ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant du 15 juin 2016 au 18 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MITZE FILMS | |
Entrepreneurs individuels | MITZE FILMS | |
Identifiant de l'entreprise | 449912609 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 30 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 03 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 46 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 septembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 931 000,00 | |
Résultat net | -72 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5911C : Production de films pour le cinéma | |
Activité principale de l'entreprise | 5911C : Production de films pour le cinéma | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Production de films pour le cinéma | |
Synonyme | production audiovisuelle, producteur audiovisuel, production de films, producteur de films, production de films de cinéma, producteur de films de cinéma | |
Principal | producteur de films |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 830 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 763 000 |
Immobilisation corporelle | 84 000 |
Immobilisation financière | 1 984 000 |
Actif circulant net | 4 256 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 259 000 |
Placement | 1 997 000 |
Total Actif | 9 086 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 798 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 000 |
Dette | 4 283 000 |
Total Passif | 9 086 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 931 000 |
Produit d'exploitation | 3 729 000 |
Charge d'exploitation | 3 837 000 |
Résultat d'exploitation | -109 000 |
Produit financier net | 65 000 |
Charge financière | 30 000 |
Résultat financier | 35 000 |
Résultat courrant | -73 000 |
Produit exceptionnel | 420 000 |
Charges exceptionnelles | 421 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | -72 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44991260900038 | MITZE FILMS 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01297 Communication production audiovisuel public
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00892 Distribution cinématographique cadres agents de m
- 01285 Entreprises artistiques et culturelles
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 01307 Exploitations cinématographiques
- 02642 Production audiovisuelle
- 05561 Production cinématographique
- 02412 Production de films d'animation
Commissaire aux comptes titulaire partant : R.B.A., nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Sarfati, Jean Claude, Commissaire aux comptes suppléant partant : GROUPE RBA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ALAIN MARTIN ET ASSOCIES.
Commissaire aux comptes titulaire : ADVOLIS en fonction le 16 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : BOURG Damien en fonction le 16 Juin 2016 Président : SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE Sidonie en fonction le 16 Juin 2016
Commissaire aux comptes titulaire : ADVOLIS en fonction le 16 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOURG Damien en fonction le 16 Juin 2016 ; Actionnaire unique : GAUMONT en fonction le 14 Juin 2018