M Georges BEGNY
Gérant de SCI DES OLIVIERS
M Georges BEGNY a 73 ans ( naissance en 1949), est Gérant de la société SCI DES OLIVIERS
M Georges BEGNY peut être contacté au siège de la société SCI DES OLIVIERS par courrier à l'adresse SCI DES OLIVIERS ZAC LA NEUVILLETTE RUE EN MEMOIRE DES HARKIS 51100 REIMS
La société SCI DES OLIVIERS est principalement dirigée par M Georges BEGNY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DES OLIVIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/10/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45035859300017.
- M Georges BEGNY, Gérant (1949) depuis le 05 février 2011
- M Vincent BEGNY, Gérant (1974) depuis le 05 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DES OLIVIERS est de 61 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier FRANCART, Gérant (1963) du 09 décembre 2003 au 06 mars 2010
- M Olivier FRANCART, Gérant (1963) du 06 mars 2010 au 15 janvier 2011
- M Raphael ORBAN, Gérant (1954) du 15 janvier 2011 au 05 février 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DES OLIVIERS | |
Entrepreneurs individuels | SCI DES OLIVIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 450358593 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | RUE EN MEMOIRE DES HARKIS 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 03 octobre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 03 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45035859300017 | SCI DES OLIVIERS ZAC LA NEUVILLETTE RUE EN MEMOIRE DES HARKIS 51100 REIMS |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 à 12h00/13h30 à 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Dossier n° 09/02637, jugement mettant un terme à la procédure de sauvegarde ouverte le 12 novembre 2009, prise en la personne de son gérant : FRANCART (Oliver), demeurant 19, rue Nicolas-Henriot, 51100 Reims