MME Julie LECOMTE
Gérant de SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE
MME Julie LECOMTE a 51 ans ( naissance en 1973), elle est Gérant de la société SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE
MME Julie LECOMTE peut être contacté au siège de la société SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE par courrier à l'adresse SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE CLINIQUE DE NAVARRE 8 BOULEVARD HAUTERIVE 64000 PAU FRANCE, par téléphone au 0559140400 ou par fax au 05Â 59Â 14Â 03Â 99
La société SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE est principalement dirigée par MME Julie LECOMTE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/10/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45036093800010.
- M Arman DARABI, Gérant (1969) depuis le 11 avril 2017
- M Carlos SALCEDO FIGUEROLA, Gérant (1962) depuis le 08 octobre 2014
- M Christian FARRUGIA, Gérant (1950) depuis le 08 octobre 2014
- M Franck DECAMPS, Gérant (1974) depuis le 11 avril 2017
- M Jean-Francois LAGRABETTE, Gérant (1978) depuis le 08 octobre 2014
- M Patrick DUBOUREAU, Gérant (1953) depuis le 08 octobre 2014
- M Paul BONNEIL, Gérant (1970) depuis le 08 octobre 2014
- M Philippe MACHAUX, Gérant (1955) depuis le 08 octobre 2014
- M Yves VIDAILHET, Gérant (1970) depuis le 08 octobre 2014
- MME Anne-Marie GOUVET, Gérant (1949) depuis le 28 septembre 2004
- MME Anne-Pascale FORGET, Gérant (1966) depuis le 28 septembre 2004
- MME Catherine BRUSSET, Gérant (1963) depuis le 08 octobre 2014
- MME Corinne MARSALA, Gérant (1975) depuis le 08 octobre 2014
- MME Cosmina DARABI, Gérant (1974) depuis le 11 avril 2017
- MME Julie LECOMTE, Gérant (1973) depuis le 08 octobre 2014
- MME Sonia SURCIN, Gérant (1968) depuis le 08 octobre 2014
L'âge moyen des 16 dirigeants de la société SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE est de 58 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain STRICKER, Co-gérant (1946) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2014
- M Alain STRICKER, Gérant (1946) du 08 octobre 2014 au 11 avril 2017
- M Christian FARRUGIA, Co-gérant (1950) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2014
- M Gerard MOLENAT, Co-gérant (1944) du 24 août 2004 au 08 octobre 2014
- M Iouri HUE, Gérant (1970) du 08 octobre 2014 au 11 avril 2017
- M Jean TEISSIE, Co-gérant (1942) du 02 décembre 2003 au 28 septembre 2004
- M Patrick DUBOUREAU, Co-gérant (1953) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2014
- M Philippe MACHAUX, Co-gérant (1955) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2014
- MME Anne-Pascal FORGET, Co-gérant (1966) du 02 décembre 2003 au 24 août 2004
- MME Catherine BRUSSET, Co-gérant (1963) du 24 août 2004 au 08 octobre 2014
- MME Catherine GOMER, Co-gérant (1952) du 02 décembre 2003 au 08 octobre 2014
- MME Catherine GOMER, Gérant (1952) du 08 octobre 2014 au 11 avril 2017
- MME Jean-Noel TEISSIE, Co-gérant (1942) du 28 septembre 2004 au 08 octobre 2014
- MME Josiane CAZALAS, Co-gérant (1957) du 02 décembre 2003 au 24 août 2004
- MME Monique BOURNIQUEL, Co-gérant (1949) du 28 septembre 2004 au 08 octobre 2014
- MME Veronique FUMEAU, Co-gérant (1945) du 24 août 2004 au 08 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE | |
Entrepreneurs individuels | SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE | |
Identifiant de l'entreprise | 450360938 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 8 BD HAUTERIVE 64000 PAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 septembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45036093800010 | SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE CLINIQUE DE NAVARRE 8 BOULEVARD HAUTERIVE 64000 PAU FRANCE |
45036093800010 | SCM ANESTHESISTES POLYCLINIQUE NAVARRE CLINIQUE DE NAVARRE 8 BOULEVARD HAUTERIVE 64000 PAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : TEISSIE Jean-Noël Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : FUMEAU Véronique, Marie, Jeanne né(e) DABAS Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : TEISSIE Jean-Noël Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : FUMEAU Véronique, Marie, Jeanne né(e) DABAS Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : TEISSIE Jean-Noël Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : MOLENAT Gérard, Paul, Jean Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BOURNIQUEL Monique, Eglantine, Jeanne Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : GROUSSET David, Marcel Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François Gérant, Associé indéfiniment responsable : HUE Iouri, Jean-Paul, Martin Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Arman ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Cosmina
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOMER Catherine, Anne-Marie-Andrée né(e) CHAUVEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : STRICKER Alain, Jean, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FARRUGIA Christian, Jean-Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Arman ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Cosmina ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Arman ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Cosmina ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GRIM Maurice
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUBOUREAU Patrick, Jean-Francis, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUVET Anne-Marie, Dominique né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUSSET Catherine, Marie ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Arman ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Cosmina ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GRIM Maurice ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas
Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : MACHAUX Philippe, Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : LECOMTE Julie, Laure né(e) CHABANEAU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : MARSALA Corinne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : SURCIN Sonia né(e) LAROUI ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : DARABI Arman ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : DARABI Cosmina ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : GRIM Maurice ; Gérant, Associé indéfiniment responsable, Bénéficiaire Effectif : RIVAL Thomas
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, Françoisà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouardà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laureà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-Françoisà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARSALA Corinneà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Soniaà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charlesà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franckà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Armanà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARABI Cosminaà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégoryà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomasà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louiseà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe Pascalà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoiseà; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAITONDJIEVA Nadia
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoise
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure ; Gérant : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MACHAUX Philippe Pascal ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoise ; Gérant : BOIS Grégory, Jérémy ; Associé indéfiniment responsable : SEL du Dr J.F. LAGRABETTE ; Associé indéfiniment responsable : Dr Grégory BOIS Anesthésiste
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure ; Gérant : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoise ; Gérant : BOIS Grégory, Jérémy
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure ; Gérant : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PICARD Walter, Patrick, François ; Gérant : BOIS Grégory, Jérémy
Gérant, Associé indéfiniment responsable : VIDAILHET Yves, Bertrand, François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SALCEDO FIGUEROLA Carlos, Edouard ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LECOMTE Julie, Laure ; Gérant : LAGRABETTE Jean-François ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : SURCIN Sonia ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BONNEIL Paul, Jean, Charles ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DECAMPS Franck ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MIQUEL Grégory ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : RIVAL Thomas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : CLERMOND Edouard, Pierre, Léonce ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FORGET Anne-Pascale, Marie, Louise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LE BAYON Marion, Martine, Françoise ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : PICARD Walter, Patrick, François ; Gérant : BOIS Grégory, Jérémy