M Benoit DESBOIS
Commissaire aux comptes suppléant de ALERTEO
M Benoit DESBOIS a 69 ans ( naissance en 1953), est Commissaire aux comptes suppléant de la société ALERTEO
M Benoit DESBOIS peut être contacté au siège de la société ALERTEO par courrier à l'adresse ALERTEO BATIMENT M ZI DE LA PILATERIE 25 RUE DU CENTRE CS 20218 59445 WASQUEHAL CEDEX FRANCE
La société ALERTEO est principalement dirigée par M Benoit DESBOIS qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société ALERTEO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45044802200035.
- M Benoit DESBOIS, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 19 juillet 2016
- M Christophe PHILIPPONNEAU, Directeur général délégué (1965) depuis le 19 juillet 2016
- M Emmanuel HERVE, Président (1968) depuis le 23 septembre 2014
- M Mathieu SALMON, Directeur général délégué (1975) depuis le 23 septembre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ALERTEO est de 57 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier FOUBERT, Président (1956) du 02 décembre 2003 au 23 septembre 2014
- M Yann BAUDRON, Directeur général délégué (1974) du 12 avril 2012 au 19 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- ORCOM ET ASSOCIES TOURAINE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 juillet 2016
- FOUBERT, Président du 05 février 2011 au 30 juillet 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALERTEO | |
Entrepreneurs individuels | ALERTEO | |
Identifiant de l'entreprise | 450448022 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 11 RUE DU CENTRE 59290 WASQUEHAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 163 096,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 991 715,00 | |
Résultat net | 29 128,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 206 297 |
Immobilisation incorporelle | 197 921 |
Immobilisation corporelle | 3 210 |
Immobilisation financière | 5 166 |
Actif circulant net | 839 639 |
Stock | 218 148 |
Avance | 3 048 |
Créance | 490 572 |
Placement | 127 871 |
Total Actif | 1 045 938 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 262 452 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 354 |
Dette | 783 133 |
Total Passif | 1 045 938 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 991 715 |
Produit d'exploitation | 1 037 807 |
Charge d'exploitation | 1 020 725 |
Résultat d'exploitation | 17 082 |
Produit financier net | 474 |
Charge financière | 371 |
Résultat financier | 103 |
Résultat courrant | 17 185 |
Produit exceptionnel | 51 |
Charges exceptionnelles | 273 |
Résultat exceptionnel | -222 |
Résultat net | 29 128 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45044802200035 | ALERTEO BATIMENT M ZI DE LA PILATERIE 25 RUE DU CENTRE CS 20218 59445 WASQUEHAL CEDEX FRANCE |
45044802200035 | ALERTEO BATIMENT M ZI DE LA PILATERIE 25 RUE DU CENTRE CS 20218 59445 WASQUEHAL CEDEX FRANCE |
45044802200043 | ALERTEO 12 B RUE DENIS PAPIN 37300 JOUE LES TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président de la société : FOUBERT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : D.D.A Commissaire aux comptes suppléant : GROSSO Bernard
Commercialisation de produits et services basés sur la collecte et la centralisation d'alertes techniques, recherche et développement
Président de la société : FOUBERT Commissaire aux comptes titulaire : DH AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GROSSO-BERNARD Sébastien
Président de la société : FOUBERT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : DH AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GROSSO-BERNARD Sébastien
Président de la société : FOUBERT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : DH AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GROSSO-BERNARD Sébastien
nomination du Directeur général délégué : Baudron, Yann
Commissaire aux comptes titulaire partant : DH AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM ET ASSOCIES TOURAINE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Grosso-Bernard, Sébastien, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Desbois, Benoît
nomination du Directeur général délégué : Salmon, Mathieu
modification du Président Foubert, Olivier, nomination du Président : Herve, Emmanuel
Directeur général délégué partant : Baudron, Yann, nomination du Directeur général délégué : Philipponneau, Christophe
Commissaire aux comptes suppléant partant : Desbois, Benoît