MME Sophie KOSINSKI
Gérant de CHIAJULE
MME Sophie KOSINSKI a 61 ans ( naissance en 1963), elle est Gérant de la société CHIAJULE
MME Sophie KOSINSKI peut être contacté au siège de la société CHIAJULE par courrier à l'adresse CHIAJULE 76 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE, par téléphone au 0141102020
La société CHIAJULE est principalement dirigée par MME Sophie KOSINSKI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Pratique dentaire ,dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8623Z (Pratique dentaire), les activités sont :
- Pratique dentaire
- les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
- les activités d'orthodontie
- les activités de chirurgie buccale
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf86.90D)
La société CHIAJULE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45067403100031.
- M Aurelien TOUBOUL, Gérant (1983) depuis le 24 février 2017
- M Jean GALEAZZI, Gérant (1959) depuis le 09 décembre 2003
- MME Maria BONILAURI, Gérant (1970) depuis le 19 avril 2012
- MME Sophie KOSINSKI, Gérant (1963) depuis le 09 avril 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CHIAJULE est de 55 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anne MALINGE, Gérant (1972) du 18 décembre 2007 au 24 février 2017
- MME Marie LAVAUD, Gérant (1978) du 04 août 2009 au 24 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHIAJULE | |
Entrepreneurs individuels | CHIAJULE | |
Identifiant de l'entreprise | 450674031 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 76 RTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 22 mai 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 30 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 2 032 000,00 | |
Résultat net | 2 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8623Z : Pratique dentaire | |
Activité principale de l'entreprise | 8623Z : Pratique dentaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Pratique dentaire | |
Synonyme | dentiste, chirurgien-dentiste, orthodontiste | |
Principal | dentiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 397 000 |
Immobilisation incorporelle | 157 000 |
Immobilisation corporelle | 192 000 |
Immobilisation financière | 48 000 |
Actif circulant net | 266 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 30 000 |
Placement | 236 000 |
Total Actif | 663 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 281 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 381 000 |
Total Passif | 663 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 032 000 |
Produit d'exploitation | 2 079 000 |
Charge d'exploitation | 2 037 000 |
Résultat d'exploitation | 42 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 32 000 |
Résultat financier | -28 000 |
Résultat courrant | 13 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | -10 000 |
Résultat net | 2 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45067403100031 | CHIAJULE 76 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
gérant : MALINGE Anne entré en fonction le 09 Novembre 2007.
Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier modification le 09 Novembre 2007. Gérant : MALINGE Anne en fonction le 09 Novembre 2007. Gérant : LAVAUD Marie en fonction le 20 Juillet 2009.
Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier modification le 09 Novembre 2007 Gérant : MALINGE Anne en fonction le 09 Novembre 2007 Gérant : LAVAUD Marie en fonction le 20 Juillet 2009 Gérant : KOSINSKI Sophie en fonction le 05 Avril 2011
Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier modification le 09 Novembre 2007 Gérant : MALINGE Anne en fonction le 09 Novembre 2007 Gérant : LAVAUD Marie en fonction le 20 Juillet 2009 Gérant : KOSINSKI Sophie en fonction le 05 Avril 2011 Gérant : DIAZ Maria Rosana en fonction le 17 Avril 2012
Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier modification le 09 Novembre 2007 ; Gérant : KOSINSKI Sophie en fonction le 05 Avril 2011 ; Gérant : DIAZ Maria Rosana en fonction le 17 Avril 2012 ; Gérant : TOUBOUL Aurélien en fonction le 22 Février 2017
Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier modification le 09 Novembre 2007 ; Gérant : KOSINSKI Sophie en fonction le 05 Avril 2011 ; Gérant : DIAZ, BONILAURI Maria Rosana en fonction le 17 Avril 2012
Gérant : BONILAURI Maria Rosana ; Gérant : GALEAZZI Jean Marc Xavier
Président : GALEAZZI Jean Marc Xavier
Président : GALEAZZI Jean Marc Xavier ; Directeur général : BONILAURI Maria Rosana