M Bertrand CLERC
Président de SAS ASFALIA
M Bertrand CLERC a 47 ans ( naissance en 1977), est Président de la société SAS ASFALIA
M Bertrand CLERC peut être contacté au siège de la société SAS ASFALIA par courrier à l'adresse SAS ASFALIA 15 AVENUE MAC MAHON 75017 PARIS FRANCE
La société SAS ASFALIA est principalement dirigée par M Bertrand CLERC qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SAS ASFALIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/11/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45070975300013.
- M Bertrand CLERC, Président (1977) depuis le 22 février 2017
- M Bruno DUBUS, Directeur général (1960) depuis le 22 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SAS ASFALIA est de 56 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis CASSAN, Président (1949) du 06 septembre 2005 au 05 février 2011
- M Franck MAYOL, Président (1975) du 05 février 2011 au 22 février 2017
- M Patrick BERZANE, Président (1955) du 02 décembre 2003 au 06 septembre 2005
Dirigeants personne morale:
- CABINET RAPHAEL SIBEONI, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 novembre 2016
- SECOFI AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 novembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAS ASFALIA | |
Entrepreneurs individuels | SAS ASFALIA | |
Identifiant de l'entreprise | 450709753 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 15 AV MAC MAHON 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 16 octobre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 16 octobre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 602 000,00 | |
Résultat net | 254 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 848 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 000 |
Immobilisation corporelle | 47 000 |
Immobilisation financière | 780 000 |
Actif circulant net | 646 000 |
Stock | 19 000 |
Avance | 0 |
Créance | 554 000 |
Placement | 74 000 |
Total Actif | 1 494 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 654 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 840 000 |
Total Passif | 1 494 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 602 000 |
Produit d'exploitation | 1 604 000 |
Charge d'exploitation | 1 471 000 |
Résultat d'exploitation | 133 000 |
Produit financier net | 139 000 |
Charge financière | 18 000 |
Résultat financier | 121 000 |
Résultat courrant | 253 000 |
Produit exceptionnel | 910 |
Charges exceptionnelles | 340 |
Résultat exceptionnel | 580 |
Résultat net | 254 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45070975300013 | SAS ASFALIA 15 AVENUE MAC MAHON 75017 PARIS FRANCE |
45070975300013 | SAS ASFALIA 15 AVENUE MAC MAHON 75017 PARIS FRANCE |
45070975300021 | SAS ASFALIA 67 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire partant : Sibeoni, Raphael, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET RAPHAEL SIBEONI
Président partant : Cassan, Denis, nomination du Président : Mayol, Franck
nomination du Directeur général : Dubus, Bruno
Président partant : Mayol, Franck, nomination du Président : Clerc, Bertrand
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET RAPHAEL SIBEONI ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SECOFI AUDIT