MME Fenella BISHOP
Président de TRAVCORP FRANCE
MME Fenella BISHOP a 67 ans ( naissance en 1955), elle est Président de la société TRAVCORP FRANCE
MME Fenella BISHOP peut être contacté au siège de la société TRAVCORP FRANCE par courrier à l'adresse TRAVCORP FRANCE 9 RUE SCRIBE 75009 PARIS FRANCE
La société TRAVCORP FRANCE est principalement dirigée par MME Fenella BISHOP qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de voyage ,agence de voyage, voyagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7911Z (Activités des agences de voyage), les activités sont :
- Activités des agences de voyage
- les activités des agences consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement
Mais sont exclues les activités :
- les autres services de réservation liés aux voyages (cf79.90Z)
- les réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs (cf79.90Z)
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement (cf79.90Z)
La société TRAVCORP FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45090318200019.
- M Kevin BUNNEY, Directeur général (1963) depuis le 26 septembre 2015
- M Thierry PILLET, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 26 septembre 2015
- MME Fenella BISHOP, Président (1955) depuis le 08 mars 2012
- MME Ghislaine HENRY, Commissaire aux comptes titulaire (1954) depuis le 26 septembre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TRAVCORP FRANCE est de 66 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Fenella BISHOP, Président (1955) du 09 décembre 2003 au 08 mars 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRAVCORP FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | TRAVCORP FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 450903182 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 9 RUE SCRIBE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 21 novembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 novembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 764 737,00 | |
Résultat net | 34 352,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité principale de l'entreprise | 7911Z : Activités des agences de voyage | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Activités des agences de voyage | |
Synonyme | agence de voyage, voyagiste | |
Principal | agence de voyage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 46 854 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 46 854 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 384 526 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 359 463 |
Placement | 25 063 |
Total Actif | 431 382 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 331 501 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 99 879 |
Total Passif | 431 381 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 764 737 |
Produit d'exploitation | 766 496 |
Charge d'exploitation | 716 466 |
Résultat d'exploitation | 50 030 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 50 029 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 34 352 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45090318200019 | TRAVCORP FRANCE 9 RUE SCRIBE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
nomination du Directeur général : Bunney, Kevin
Président partant : Bishop, Fenella ; nomination du Président : Hall, Benjamin
Président partant : Hall, Benjamin ; nomination du Président : Nocent, Giorgio