M Marc LINDER
Commissaire aux comptes suppléant de LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27
M Marc LINDER a 61 ans ( naissance en 1963), est Commissaire aux comptes suppléant de la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27
M Marc LINDER peut être contacté au siège de la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 par courrier à l'adresse LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 L I P 27 BAYONNE 10 AVENUE LOUISE DARRACQ 64100 BAYONNE FRANCE, par téléphone au 05Â 59Â 72Â 37Â 45
La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 est principalement dirigée par M Marc LINDER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de travail temporaire ,agence de travail temporaire, agence d'intérim
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7820Z (Activités des agences de travail temporaire), les activités sont :
- Activités des agences de travail temporaire
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à fournir des travailleurs pour des périodes limitées en vue de remplacer temporairement ou de compléter la main-d'Åuvre du client, les personnes placées étant salariées par l'agence de travail temp
La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45098200400068.
- M Marc LINDER, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 19 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Franck FIGUEROLA, Gérant (1968) du 30 décembre 2003 au 17 septembre 2011
- M Luis FIGUEROLA DE MIQUEL, Président (1935) du 17 septembre 2011 au 24 février 2017
Dirigeants personne morale:
- CHRISTIAN ROUGE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2017
- GROUPE L I P, Président depuis le 24 février 2017
10 AV LOUISE DARRACQ
64100 BAYONNE
Téléphone : 05Â 59Â 72Â 37Â 45 Société
LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 | |
Sigle de l'entreprise | L.I.P 27 | |
Entrepreneurs individuels | LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS 27 | |
Identifiant de l'entreprise | 450982004 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 20 RUE ARNAUD DETROYAT 64100 BAYONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 novembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 180 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 novembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 045 000,00 | |
Résultat net | -20 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7820Z : Activités des agences de travail temporaire | |
Activité principale de l'entreprise | 7820Z : Activités des agences de travail temporaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Ressources humaines | |
Activite | Activités des agences de travail temporaire | |
Synonyme | agence de travail temporaire, agence d'intérim | |
Principal | agence d'intérim |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 26 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 820 |
Immobilisation financière | 25 000 |
Actif circulant net | 310 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 191 000 |
Placement | 118 000 |
Total Actif | 335 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 36 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 299 000 |
Total Passif | 335 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 045 000 |
Produit d'exploitation | 1 045 000 |
Charge d'exploitation | 1 047 000 |
Résultat d'exploitation | -2 000 |
Produit financier net | 65 000 |
Charge financière | 83 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | -20 000 |
Produit exceptionnel | 180 |
Charges exceptionnelles | 340 |
Résultat exceptionnel | -160 |
Résultat net | -20 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02378 Travail temporaire intérimaires
- 01413 Travail temporaire permanents
Gérant(e) : FIGUEROLA DE MIQUEL Luis
Président : FIGUEROLA DE MIQUEL Luis ; Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN ROUGE ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LINDER Marc
Président : GROUPE L.I.P. (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN ROUGE ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LINDER Marc
Président : GROUPE L.I.P. Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN ROUGE ET ASSOCIES
Art. L.236-14 du code de commerce