M Stephane LEMARCHAND
Président de LEFORT P.I
M Stephane LEMARCHAND a 49 ans ( naissance en 1973), est Président de la société LEFORT P.I
M Stephane LEMARCHAND peut être contacté au siège de la société LEFORT P.I par courrier à l'adresse LEFORT P I LEFORT PI ZONE INDUSTRIELLE LA BELLE ETOILE 5 RUE VEGA 44470 CARQUEFOU FRANCE, par téléphone au 02Â 28Â 00Â 96Â 50
La société LEFORT P.I est principalement dirigée par M Stephane LEMARCHAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ,plombier, installateur de gaz
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- réseaux de distribution d'eau et de gaz
- plomberie et appareils sanitaires
- installations d'extinction automatique d'incendie
- l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- l'installation de conduits
Mais sont exclues les activités :
- le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
La société LEFORT P.I est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45098980100037.
- M Stephane LEMARCHAND, Président (1973) depuis le 26 janvier 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Daniel DERRIEN, Président (1952) du 16 décembre 2003 au 26 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 août 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEFORT P.I | |
Entrepreneurs individuels | LEFORT P.I | |
Identifiant de l'entreprise | 450989801 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 5 RUE VEGA 44470 CARQUEFOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 06 novembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 6 572 000,00 | |
Résultat net | 299 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale | 4322A | |
Première activité | 4322A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Synonyme | plombier, installateur de gaz | |
Principal | plombier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 239 000 |
Immobilisation incorporelle | 35 000 |
Immobilisation corporelle | 97 000 |
Immobilisation financière | 106 000 |
Actif circulant net | 4 690 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 680 000 |
Placement | 9 000 |
Total Actif | 4 929 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 745 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 567 000 |
Dette | 3 616 000 |
Total Passif | 4 929 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 572 000 |
Produit d'exploitation | 6 781 000 |
Charge d'exploitation | 6 339 000 |
Résultat d'exploitation | 442 000 |
Produit financier net | 40 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 40 |
Résultat courrant | 442 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | 299 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45098980100037 | LEFORT P I LEFORT PI ZONE INDUSTRIELLE LA BELLE ETOILE 5 RUE VEGA 44470 CARQUEFOU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Président de la société : DERRIEN Jean-Daniel PaulCommissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
Président de la société : DERRIEN Jean-Daniel Paul Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID SAS
modification du Président Derrien, Jean-Daniel Paul
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Président partant : Derrien, Jean-Daniel Paul, nomination du Président : Lemarchand, Stéphane
Art. L.236-14 du code de commerce