M Eric BAZILE
Président de ECONOCOM SERVICES
M Eric BAZILE a 55 ans ( naissance en 1969), est Président de la société ECONOCOM SERVICES
M Eric BAZILE peut être contacté au siège de la société ECONOCOM SERVICES par courrier à l'adresse ECONOCOM SERVICES ZAC DE COURTABOEUF 1 RUE DE TERRE NEUVE 91940 LES ULIS FRANCE, par téléphone au 01Â 46Â 52Â 23Â 60
La société ECONOCOM SERVICES est principalement dirigée par M Eric BAZILE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ,réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9511Z (Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques), les activités sont :
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- la réparation et l'entretien des :
- ordinateurs de bureau
- ordinateurs portables
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- imprimantes
- moniteurs
- claviers
- souris, manettes et boules roulantes et leurs accessoires
- modems informatiques internes et externes
- terminaux informatiques spécialisés
- serveurs informatiques
- scanneurs, y compris lecteurs de codes-barres
- lecteurs de cartes à puce
- casques de réalité virtuelle
- vidéoprojecteurs
- terminaux informatiques, comme les guichets automatiques de banque (GAB), les terminaux point de vente, sans exploitation mécanique
- ordinateurs de poche (assistants personnels)
Mais sont exclues les activités :
- la réparation et l'entretien de modems, équipement porteur (cf95.12Z)
La société ECONOCOM SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45136707200811.
- M Eric BAZILE, Président (1969) depuis le 16 mars 2017
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 28 mai 2015
- M Philippe BORFIGA, Directeur général (1964) depuis le 28 mai 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ECONOCOM SERVICES est de 58 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno LEMAISTRE, Président (1957) du 27 novembre 2010 au 28 mai 2015
- M Bruno LEMAISTRE, Président (1957) du 11 novembre 2015 au 16 mars 2017
- M Didier BERTHO, Président (1954) du 15 mars 2005 au 27 novembre 2010
- M Eric BENATAR, Directeur général délégué (1966) du 15 mars 2005 au 04 août 2009
- M Gaetan GRATET, Directeur général (1959) du 10 avril 2010 au 01 janvier 2011
- M Jean-Louis BOUCHARD, Administrateur (1942) du 13 janvier 2004 au 15 mars 2005
- M Jean-Maurice FRITSCH, Président (1959) du 28 mai 2015 au 11 novembre 2015
- M Jean-Philippe MELET, Directeur général (1978) du 28 août 2010 au 27 août 2011
- M Marc DOUDOT, Directeur général (1965) du 27 août 2011 au 18 août 2012
- M Philippe MONSU, Président-directeur général (1955) du 13 janvier 2004 au 15 mars 2005
- MME Veronique DI BENEDETTO, Directeur général (1961) du 18 juillet 2012 au 28 mai 2015
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 mai 2015
- BDO FRANCE - A B P R, Commissaire aux comptes suppléant du 28 mai 2015 au 02 août 2016
- BDO FRANCE - A B P R ILE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire du 28 mai 2015 au 02 août 2016
- ECONOCOM, Administrateur du 17 juin 2008 au 10 avril 2010
- ECONOCOM INTERNATIONAL NV, Administrateur du 13 janvier 2004 au 15 mars 2005
- ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS, Administrateur du 23 octobre 2007 au 10 avril 2010
1 RUE DE TERRE NEUVE
91940 LES ULIS
Téléphone : 01Â 46Â 52Â 23Â 60 Société
ECONOCOM SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ECONOCOM SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | ECONOCOM SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 451367072 | |
Numéro interne du siège | 00811 | |
Adresse | 40 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 784 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1000 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 décembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 141 757 000,00 | |
Résultat net | -6 910 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale de l'entreprise | 9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale | 9511Z | |
Première activité | 9511Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 4651Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Synonyme | réparateur d'ordinateurs, réparateur de micro-ordinateurs, réparateur d'équipements informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 26 209 000 |
Immobilisation incorporelle | 17 956 000 |
Immobilisation corporelle | 1 715 000 |
Immobilisation financière | 6 537 000 |
Actif circulant net | 48 278 000 |
Stock | 591 000 |
Avance | 0 |
Créance | 46 317 000 |
Placement | 1 370 000 |
Total Actif | 74 487 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -22 510 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 13 905 000 |
Dette | 83 091 000 |
Total Passif | 74 487 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 141 757 000 |
Produit d'exploitation | 147 046 000 |
Charge d'exploitation | 151 882 000 |
Résultat d'exploitation | -4 836 000 |
Produit financier net | 59 000 |
Charge financière | 2 734 000 |
Résultat financier | -2 675 000 |
Résultat courrant | -7 511 000 |
Produit exceptionnel | 5 286 000 |
Charges exceptionnelles | 1 690 000 |
Résultat exceptionnel | 3 596 000 |
Résultat net | -6 910 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
Commissaire aux comptes titulaire : A. B. P. R. ILE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : A. B. P. R.. Directeur général délégué (non administrateur) : BENATAR Eric modification le 14 Septembre 2006. Président directeur général : BERTHO Didier en fonction le 11 Février 2005. Administrateur : ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS représenté par BERTHO Didier en fonction le 27 Septembre 2007. Administrateur : ECONOCOM représenté par ROESCH Jean Philippe en fonction le 04 Avril 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : A. B. P. R. ILE DE FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : A. B. P. R.. Président directeur général : BERTHO Didier en fonction le 11 Février 2005. Administrateur : ECONOCOM PRODUCTS ET SOLUTIONS représenté par BERTHO Didier en fonction le 27 Septembre 2007. Administrateur : ECONOCOM représenté par ROESCH Jean Philippe en fonction le 04 Avril 2008.
au fonds vendu pour la validité et aux sièges respectifs des parties pour la correspondance
Président : BERTHO Didier modification le 03 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Directeur général : GRATET Gaëtan Joseph François en fonction le 01 Avril 2010
Président : BERTHO Didier modification le 03 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Directeur général : GRATET Gaëtan Joseph François en fonction le 01 Avril 2010 Directeur général : MELET Jean-Philippe Sylvain François en fonction le 24 Août 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Directeur général : GRATET Gaëtan Joseph François en fonction le 01 Avril 2010 Directeur général : MELET Jean-Philippe Sylvain François modification le 24 Novembre 2010 Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 24 Novembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Directeur général : MELET Jean-Philippe Sylvain François modification le 24 Novembre 2010 Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 24 Novembre 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 24 Novembre 2010 Directeur général : DOUDOT Marc Philippe en fonction le 23 Août 2011
Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 24 Novembre 2010 Directeur général : DOUDOT Marc Philippe en fonction le 23 Août 2011 Directeur général : DI BENEDETTO Véronique en fonction le 16 Juillet 2012
Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R modification le 01 Avril 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE modification le 01 Avril 2010 Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 24 Novembre 2010 Directeur général : DI BENEDETTO Véronique en fonction le 16 Juillet 2012
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés scindées pourront former opposition à cette scission dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-21 du Code de Commerce.
Président : LEMAISTRE Bruno Raymond Léon en fonction le 18 Février 2013 Directeur général : DI BENEDETTO Véronique en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 06 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Novembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Novembre 2013 Directeur général : BORFIGA Philippe en fonction le 26 Mai 2015 Président : FRITSCH Jean-Maurice en fonction le 26 Mai 2015
Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - A. B. P. R. ILE DE FRANCE en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BDO FRANCE - A. B. P. R en fonction le 18 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Novembre 2013 Directeur général : BORFIGA Philippe en fonction le 26 Mai 2015 Président : LEMAISTRE Bruno en fonction le 09 Novembre 2015
Au fonds cédé. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la publication prévue par la loi. pour la validité et pour la correspondance Au fonds cédé 1 bis rue DES AEROSTIERS 93160 NOISY LE GRAND. - Délai pour les oppositions : 10 jours à com
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Novembre 2013 Directeur général : BORFIGA Philippe en fonction le 26 Mai 2015 Président : LEMAISTRE Bruno en fonction le 09 Novembre 2015
Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport partiel d'actif dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 12 Novembre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 06 Novembre 2013 ; Directeur général : BORFIGA Philippe en fonction le 26 Mai 2015 ; Président : BAZILE Eric en fonction le 14 Mars 2017