M Benjamin LE ROUX
Administrateur de OBJECTIF EURO TRESO PLUS
M Benjamin LE ROUX a 47 ans ( naissance en 1975), est Administrateur de la société OBJECTIF EURO TRESO PLUS
M Benjamin LE ROUX peut être contacté au siège de la société OBJECTIF EURO TRESO PLUS par courrier à l'adresse OBJECTIF EURO TRESO PLUS 121 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS FRANCE
La société OBJECTIF EURO TRESO PLUS est principalement dirigée par M Benjamin LE ROUX qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société OBJECTIF EURO TRESO PLUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45154199900012.
- M Benjamin LE ROUX, Directeur général (1975) depuis le 17 février 2004
- M Benjamin LE ROUX, Administrateur (1975) depuis le 18 décembre 2010
- M Domingo TORRES, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 18 septembre 2010
- M Jean-Jacques COLLAS DE GOURNAY, Administrateur (1964) depuis le 17 février 2004
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société OBJECTIF EURO TRESO PLUS est de 52 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard EPIFANIC, Administrateur (1936) du 17 février 2004 au 23 août 2010
- M Domingo TORRES FERNANDEZ, Président du conseil d`administration (1965) du 23 août 2010 au 18 septembre 2010
- M Gerard AGNESINA, Président du conseil d`administration (1943) du 17 février 2004 au 23 août 2010
- M Louis PESTEL, Directeur général (1961) du 17 février 2004 au 18 décembre 2010
- M Yves BAZIN DE JESSEY, Administrateur (1960) du 17 février 2004 au 28 février 2006
Dirigeants personne morale:
- C R C P BTP ANTILLES GUYANES, Administrateur du 02 octobre 2009 au 13 février 2010
- CAISSE CONGES PAYES BATIMENT COTE D`AZUR CORSE, Administrateur du 17 février 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE CONGES PAYES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DU BAS RHIN, Administrateur du 17 février 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE DE COGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST, Administrateur du 16 mars 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST, Administrateur du 17 février 2004 au 13 février 2010
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE L`EST, Administrateur du 16 mars 2004 au 01 septembre 2009
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DU NORD EST, Administrateur du 17 février 2004 au 13 février 2010
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE MONACO, Administrateur du 17 février 2004 au 14 août 2010
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU CENTRE OUEST, Administrateur du 17 février 2004 au 13 février 2010
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D`AQUITAINE, Administrateur du 17 février 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT N 11, Administrateur du 17 février 2004 au 16 mars 2004
- CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT NO 11, Administrateur du 16 mars 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE L`EST, Administrateur du 17 février 2004 au 16 mars 2004
- CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Administrateur du 16 mars 2004 au 02 octobre 2009
- CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA HAUTE SAVOIE, Administrateur du 02 octobre 2009 au 23 août 2010
- CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET TP DE HAUTE SAVOIE, Administrateur du 17 février 2004 au 16 mars 2004
- CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVA, Administrateur du 28 février 2006 au 02 octobre 2009
- CONGES INEMPERIES BTP - CAISSE COTE AZUR CORSE, Administrateur du 02 octobre 2009 au 13 février 2010
- CONGES INEMPERIES BTP CAISSE COTE AZUR CORSE, Administrateur du 25 septembre 2007 au 02 octobre 2009
- Conges Intemperies BTP - Caisse Region Nord, Administrateur du 02 octobre 2009 au 13 février 2010
- CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE REGION NORD, Administrateur du 20 février 2007 au 02 octobre 2009
- CONGES INTEMPERIES BTP UNION DES CAISSES DE FRANCE, Administrateur du 25 septembre 2007 au 02 octobre 2009
- CONGES INTEMPERIES BTP-UNION DES CAISSES DE FRANCE, Administrateur du 02 octobre 2009 au 13 février 2010
- CRCP BTP ANTILLES GUYANES, Administrateur du 17 février 2004 au 02 octobre 2009
- O P A C 74 (OFFICE D`AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE), Administrateur du 02 octobre 2009 au 23 août 2010
- OPAC 74, Administrateur du 16 mars 2004 au 02 octobre 2009
- OPAC 74 OFFICE D`AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION HAUTE SAVOIE, Administrateur du 17 février 2004 au 16 mars 2004
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX, Administrateur du 16 mars 2004 au 02 octobre 2009
- SOCIETE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Administrateur du 02 octobre 2009 au 13 février 2010
- STE MUTUELLE D`ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Administrateur du 17 février 2004 au 16 mars 2004
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OBJECTIF EURO TRESO PLUS | |
Entrepreneurs individuels | OBJECTIF EURO TRESO PLUS | |
Identifiant de l'entreprise | 451541999 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 121 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 novembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 novembre 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45154199900012 | OBJECTIF EURO TRESO PLUS 121 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Administrateur partant : CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE L'EST représentée par ANTZ, MICHEL, Adresse : Demeurant 159 rue Jeanne D'Arc 54000 Nancy, Commissaire aux comptes suppléant partant : Serval, Jean-Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Laurent, Dominique
Administrateur partant : CAISSE CONGES PAYES DU BATIMENT DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN représentée par RENNER, LUCIEN, Adresse : Demeurant 4 rue des Potiers 67500 Haguenau, Administrateur partant : CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE représentée par GAY, Christian, Adresse : 21 rue des Colverts 33000 Parempuyre
Administrateur partant : CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DU NORD EST représentée par DUCARRE, JEAN, Adresse : Demeurant 9 allée de Chevremont 51430 Bezannes, Administrateur partant : CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DU CENTRE OUEST représentée par CHARRON, Jean-François, Adresse : 9 rue Jean Clédat 24000 Perigueux, Administrateur partant : CAISSE DE CONGES DU BATIMENT DU GRAND OUEST représentée par SABOURAUD, Michel, Adresse : moulin periou 17139 Dompierre sur mer, Administrateur partant : C R C P BTP ANTILLES GUYANES représentée par JEAN-JOSEPH, SERGE, Adresse : Demeurant 10 bis allée de la Louisiane 97200 Martinique, Administrateur partant : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) représentée par RODARIE, HUBERT, Adresse : Demeurant 25 rue Ernest Renan 92190 Meudon, Administrateur partant : CONGES INEMPERIES BTP - CAISSE COTE AZUR CORSE représentée par PENOT-GOTTMANN, JAMES, Adresse : Demeurant 65 chemin Alphonse Daudet 06800 Cagnes Sur Mer, Administrateur partant : CONGES INTEMPERIES BTP-UNION DES CAISSES DE FRANCE représentée par METZ, CLAUDINE, nom d'usage : ROUSSEL, Adresse : 10 rue Fondary 75015 Paris, Administrateur partant : Congés Intempéries BTP - Caisse Région Nord représentée par BIENIEK, Monique, nom d'usage : RIBES, Adresse : 4 avenue Foch 59700 Marcq En Baroeul
Administrateur partant : CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE MONACO représentée par LORENZI, PIERRE, Adresse : Demeurant 16TER Bld De Belgique 98000 Monaco, Commissaire aux comptes titulaire partant : CONSTANTIN ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SELLAM, Commissaire aux comptes suppléant partant : Laurent, Dominique
Président du conseil d'administration partant : Agnesina, Gerard, nomination du Président du conseil d'administration : Torres Fernandez, Domingo, Administrateur partant : Epifanic, Bernard, Administrateur partant : CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA HAUTE SAVOIE représentée par ROBERT, ALAIN, Adresse : Demeurant 187 chemin des Lezards 74330 Lovagny, Administrateur partant : O P A C 74 (OFFICE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE) représentée par BELLEVILLE, Denis, Adresse : 71 chemin de Bessonnet 74000 Seynod
Directeur général et Administrateur partant : Pestel, Louis, nomination du Directeur général et Administrateur : Le Roux, Benjamin, Directeur général délégué partant : Le Roux, Benjamin
modification du Commissaire aux comptes titulaire PwC SELLAM