M Bruno RONZEL
Gérant de BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE
M Bruno RONZEL a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE
M Bruno RONZEL peut être contacté au siège de la société BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE par courrier à l'adresse BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE RUE CHAMP BEGAUD 25270 LEVIER FRANCE
La société BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE est principalement dirigée par M Bruno RONZEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/01/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45173756300044.
- M Bruno RONZEL, Gérant (1963) depuis le 17 février 2004
- M Claude CUBY, Gérant (1944) depuis le 22 mai 2010
- M Guy MENOUILLARD, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 25 septembre 2015
- M Raymond BERTIN, Gérant (1952) depuis le 22 mai 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE est de 68 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude CUBY, Gérant (1944) du 17 février 2004 au 22 mai 2010
- M Raymond BERTIN, Gérant (1952) du 17 février 2004 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- PLURIS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 septembre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 mars 2015 : CATTIN-ARISKINA François nom d'usage : CATTIN-ARISKINA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 juillet 2018 : RENAUD Etienne Marie Francois nom d'usage : RENAUD devient gérant. CUBY Claude Henri Louis nom d'usage : CUBY n'est plus gérant. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 28 juillet 2022 : BERTIN Raymond Charles Armand nom d'usage : BERTIN n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE | |
Entrepreneurs individuels | BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE | |
Identifiant de l'entreprise | 451737563 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 1 RUE DES METIERS 39300 CHAMPAGNOLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 16 304 000,00 | |
Résultat net | 282 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 631 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 630 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 4 308 000 |
Stock | 159 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 307 000 |
Placement | 842 000 |
Total Actif | 4 939 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 686 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 253 000 |
Total Passif | 4 939 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 304 000 |
Produit d'exploitation | 16 330 000 |
Charge d'exploitation | 16 067 000 |
Résultat d'exploitation | 264 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 256 000 |
Produit exceptionnel | 168 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 166 000 |
Résultat net | 282 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45173756300044 | BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE 1 RUE DES METIERS 39300 CHAMPAGNOLE FRANCE |
45173756300044 | BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE 1 RUE DES METIERS 39300 CHAMPAGNOLE FRANCE |
45173756300036 | BOIS ET CONNEXES DE FRANCHE COMTE RUE CHAMP BEGAUD 25270 LEVIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
CATTIN-ARISKINA François nom d'usage : CATTIN-ARISKINA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD devient commissaire aux comptes suppléant.
RENAUD Etienne Marie Francois nom d'usage : RENAUD devient gérant. CUBY Claude Henri Louis nom d'usage : CUBY n'est plus gérant. MENOUILLARD Guy nom d'usage : MENOUILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
BERTIN Raymond Charles Armand nom d'usage : BERTIN n'est plus gérant